NAVAZO RUIZ OSCAR
Informe ejecutivo de NAVAZO RUIZ OSCAR
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE NAVAZO RUIZ OSCAR
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
MNEMO INTELLIGENCE SL | Apoderado | 11/05/2021 | |
MNEMO INTELLIGENCE SL | Representante | 16/04/2021 | |
INTELLIGENCE FOR YOU CONSULTING SERVICES SL | Administrador Unico | 22/02/2021 |
VINCULACIONES DE NAVAZO RUIZ OSCAR
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE NAVAZO RUIZ OSCAR
Empresa: MNEMO INTELLIGENCE SL
Apoderado
- Navazo Ruiz Oscar
- Sanchez Alonso Raul
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41624 , F 156, S 8, H M 737443, I/A 2 (11/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-92-28
Empresa: MNEMO INTELLIGENCE SL
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Representante
- Navazo Ruiz Oscar
- Vicent Pecharroman Antonio
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41624 , F 150, S 8, H M 737443, I/A 1 (16/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-76-28
Administrador Unico
- Navazo Ruiz Oscar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41441 , F 120, S 8, H M 734350, I/A 1 (22/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-40-28
Apoderado Solidario
Apoderado
- Gomez Gomez Luis Marcial
- Navazo Ruiz Oscar
- Perez Dapena Pablo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28964 , F 142, S 8, H M 62769, I/A 294 (03/06/2020)
CVE: BORME-A-2020-110-28
Apoderado
- Navazo Ruiz Oscar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26935 , F 136, S 8, H M 62769, I/A 186 (28/07/2010)
CVE: BORME-A-2010-151-28
Información de NAVAZO RUIZ OSCAR
Mostramos los datos de NAVAZO RUIZ OSCAR que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de NAVAZO RUIZ OSCAR, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos