NAVAS RAMOS JUAN
Informe ejecutivo de NAVAS RAMOS JUAN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE NAVAS RAMOS JUAN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CONSTRUCCIONES NAVAS SA | Administrador Unico | 12/01/2024 |
VINCULACIONES DE NAVAS RAMOS JUAN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE NAVAS RAMOS JUAN
Empresa: CONSTRUCCIONES NAVAS SA
Administrador Unico
- Navas Ramos Juan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 11365 , F 117, S 8, H B 73630, I/A 12 (12/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-14-08
Empresa: CONSTRUCCIONES NAVAS SA
Administrador Solidario
- Navas Ramos Antonio
- Navas Ramos Juan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 11365 , F 117, S 8, H B 73630, I/A 12 (12/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-14-08
Empresa: CONSTRUCCIONES NAVAS SA
Administrador Solidario
- Navas Ramos Antonio
- Navas Ramos Juan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 11365 , F 117, S 8, H B 73630, I/A 11 (15/10/2018)
CVE: BORME-A-2018-205-08
Empresa: CONSTRUCCIONES NAVAS SA
Administrador Solidario
- Navas Ramos Antonio
- Navas Ramos Juan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 11365 , F 116, S 8, H B 73630, I/A 10 (10/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-134-08
Empresa: CONSTRUCCIONES NAMACU SL
Liquidador
- Navas Ramos Juan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23965 , F 79, S 8, H B 61927, I/A 4 (03/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-10-08
Empresa: CONSTRUCCIONES NAMACU SL
Administrador
- Navas Ramos Antonio
- Navas Ramos Juan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23965 , F 79, S 8, H B 61927, I/A 4 (03/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-10-08
Información de NAVAS RAMOS JUAN
Mostramos los datos de NAVAS RAMOS JUAN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de NAVAS RAMOS JUAN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos