NAVAS QUERO EDUARDO
Informe ejecutivo de NAVAS QUERO EDUARDO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 4
CARGOS DE NAVAS QUERO EDUARDO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
OLEOALMODOVAR SL | Administrador Unico | 11/11/2020 | |
BELTRAMI PARAFARMACIAS SL | Administrador Unico | 07/12/2012 | 04/01/2018 |
FARMACIA CERCANA SL | Administrador Unico | 30/10/2012 | 30/12/2015 |
FARMACIA CERCANA SL | Liquidador | 30/12/2015 | 30/12/2015 |
NATRICO SA | Administrador Unico | 06/07/2009 | 23/02/2012 |
VINCULACIONES DE NAVAS QUERO EDUARDO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE NAVAS QUERO EDUARDO
Empresa: OLEOALMODOVAR SL
Administrador Unico
- Navas Quero Eduardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1577 , F 46, S 8, H CO 17567, I/A 6 (11/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-222-14
Empresa: BELTRAMI PARAFARMACIAS SL
Administrador Unico
- Navas Quero Eduardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2314 , F 143, S 8, H CO 32795, I/A 2 (04/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-9-14
Empresa: FARMACIA CERCANA SL
Liquidador
- Navas Quero Eduardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2308 , F 103, S 8, H CO 32664, I/A 2 (30/12/2015)
CVE: BORME-A-2016-3-14
Empresa: FARMACIA CERCANA SL
Administrador Unico
- Navas Quero Eduardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2308 , F 103, S 8, H CO 32664, I/A 2 (30/12/2015)
CVE: BORME-A-2016-3-14
Empresa: BELTRAMI PARAFARMACIAS SL
Administrador Unico
- Navas Quero Eduardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2314 , F 141, S 8, H CO 32795, I/A 1 (07/12/2012)
CVE: BORME-A-2012-238-14
Empresa: FARMACIA CERCANA SL
Administrador Unico
- Navas Quero Eduardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2308 , F 101, S 8, H CO 32664, I/A 1 (30/10/2012)
CVE: BORME-A-2012-216-14
Empresa: NATRICO SA
Administrador Unico
- Navas Quero Eduardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 691 , F 9, S 8, H CO 4283, I/A 8 (23/02/2012)
CVE: BORME-A-2012-45-14
Empresa: NATRICO SA
Administrador Unico
- Navas Quero Eduardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 691 , F 9, S 8, H CO 4283, I/A 7 (06/07/2009)
CVE: BORME-A-2009-132-14
Empresa: NATRICO SA
Administrador Unico
- Navas Quero Eduardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 691 , F 9, S 8, H CO 4283, I/A 7 (06/07/2009)
CVE: BORME-A-2009-132-14
Información de NAVAS QUERO EDUARDO
Mostramos los datos de NAVAS QUERO EDUARDO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de NAVAS QUERO EDUARDO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos