NAVAS ORTIZ LUCIANO MANUEL
Informe ejecutivo de NAVAS ORTIZ LUCIANO MANUEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE NAVAS ORTIZ LUCIANO MANUEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
COMPETA HOSTELERIA SL | Administrador Unico | 16/08/2012 | |
NAVAS PONCE Y MACIAS SL | Administrador Solidario | 12/01/2010 |
VINCULACIONES DE NAVAS ORTIZ LUCIANO MANUEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE NAVAS ORTIZ LUCIANO MANUEL
Empresa: COMPETA HOSTELERIA SL
Administrador Unico
- Navas Ortiz Luciano Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4637, L 3545, F 66, S 8, H MA101167, I/A 3 (16/08/2012)
CVE: BORME-A-2012-169-29
Empresa: COMPETA HOSTELERIA SL
Administrador Solidario
- Navas Ortiz Luciano Manuel
- Santiesteban Navas Juan Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4637, L 3545, F 66, S 8, H MA101167, I/A 2 (21/06/2012)
CVE: BORME-A-2012-128-29
Empresa: NAVAS PONCE Y MACIAS SL
Administrador Solidario
- Macias Sanchez Julio
- Navas Ortiz Luciano Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3271, L 2184, F 184, S 8, H MA 62298, I/A 3 (12/01/2010)
CVE: BORME-A-2010-15-29
Empresa: COMPETA HOSTELERIA SL
Administrador Solidario
- Navas Ortiz Luciano Manuel
- Santiesteban Navas Juan Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4637, L 3545, F 65, S 8, H MA101167, I/A 1 (21/04/2009)
CVE: BORME-A-2009-83-29
Empresa: NAVAS PONCE Y MACIAS SL
Administrador Mancomunado
- Macias Sanchez Julio
- Navas Ortiz Luciano Manuel
- Ponce Clavero Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3271, L 2184, F 184, S 8, H MA 62298, I/A 2 (06/03/2009)
CVE: BORME-A-2009-56-29
Información de NAVAS ORTIZ LUCIANO MANUEL
Mostramos los datos de NAVAS ORTIZ LUCIANO MANUEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de NAVAS ORTIZ LUCIANO MANUEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos