NAVAS LINARES JESUS
Informe ejecutivo de NAVAS LINARES JESUS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE NAVAS LINARES JESUS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
INVERSIONES CANO Y LINARES SL | Administrador Unico | 12/04/2011 |
VINCULACIONES DE NAVAS LINARES JESUS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE NAVAS LINARES JESUS
Empresa: CONSTRUCCIONES NASMI SL
Administrador Mancomunado
- Navas Linares Jesus
- Rodrigo Muñoz Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 56 , F 191, S 8, H CR 1404, I/A 4 (03/03/2016)
CVE: BORME-A-2016-61-13
Empresa: CONSTRUCCIONES ELOY NAVAS SA
Administrador Solidario
- Navas Linares Jesus
- Navas Linares Pedro Lorenzo
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 76 , F 102, S 8, H CR 2264, I/A 14 (20/10/2014)
CVE: BORME-A-2014-205-13
Empresa: CONSTRUCCIONES ELOY NAVAS SA
Administrador Solidario
- Navas Linares Jesus
- Navas Linares Pedro Lorenzo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 76 , F 24, S 8, H CR 2264, I/A 11 (22/02/2012)
CVE: BORME-A-2012-49-13
Empresa: INVERSIONES CANO Y LINARES SL
Administrador Unico
- Navas Linares Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 399 , F 206, S 8, H CR 15616, I/A 6 (12/04/2011)
CVE: BORME-A-2011-90-13
Empresa: INVERSIONES CANO Y LINARES SL
Administrador Solidario
- Navas Linares Jesus
- Sierra Martinez Amparo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 399 , F 206, S 8, H CR 15616, I/A 6 (12/04/2011)
CVE: BORME-A-2011-90-13
Información de NAVAS LINARES JESUS
Mostramos los datos de NAVAS LINARES JESUS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de NAVAS LINARES JESUS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos