NAVAS FERNANDEZ MIGUEL ANGEL
Informe ejecutivo de NAVAS FERNANDEZ MIGUEL ANGEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 6
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE NAVAS FERNANDEZ MIGUEL ANGEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
WIDE AVIATION SERVICES SL | Socio Unico | 11/10/2018 | |
WIDE AVIATION SERVICES SL | Administrador Unico | 11/10/2018 |
VINCULACIONES DE NAVAS FERNANDEZ MIGUEL ANGEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE NAVAS FERNANDEZ MIGUEL ANGEL
Empresa: PETER VAN VUGT GRUPO ESPAÑA SA
Apoderado Mancomunado
- Navas Fernandez Miguel Angel
Apoderado
- Navas Fernandez Miguel Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35348 , F 111, S 8, H M 112733, I/A 43 (27/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-44-28
Empresa: PETER VAN VUGT GRUPO ESPAÑA SA
Apoderado Mancomunado
- Decornet Marc
- Hernandez Medrano Javier
- Hernandez Medrano Javier
- Navas Fernandez Miguel Angel
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35348 , F 110, S 8, H M 112733, I/A 41 (21/05/2019)
CVE: BORME-A-2019-99-28
Empresa: PETER VAN VUGT GRUPO ESPAÑA SA
Apoderado Mancomunado
- Blanco Perez Julio
- Guilabert Neira Javier
- Navas Fernandez Miguel Angel
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35348 , F 108, S 8, H M 112733, I/A 40 (20/05/2019)
CVE: BORME-A-2019-98-28
Empresa: PETER VAN VUGT GRUPO ESPAÑA SA
Apoderado
- Blanco Perez Julio
- Guilabert Neira Javier
- Navas Fernandez Miguel Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35348 , F 107, S 8, H M 112733, I/A 37 (16/05/2019)
CVE: BORME-A-2019-96-28
Empresa: WIDE AVIATION SERVICES SL
Administrador Unico
- Navas Fernandez Miguel Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38237 , F 181, S 8, H M 680409, I/A 1 (11/10/2018)
CVE: BORME-A-2018-202-28
Empresa: WIDE AVIATION SERVICES SL
Socio Único
- Navas Fernandez Miguel Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38237 , F 181, S 8, H M 680409, I/A 1 (11/10/2018)
CVE: BORME-A-2018-202-28
Empresa: PETER VAN VUGT GRUPO ESPAÑA SA
Apoderado
- Hernandez Medrano Javier
- Navas Fernandez Miguel Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35348 , F 106, S 8, H M 112733, I/A 35 (31/05/2018)
CVE: BORME-A-2018-109-28
Empresa: PETER VAN VUGT GRUPO ESPAÑA SA
Apoderado Mancomunado
- Hernandez Medrano Javier
- Navas Fernandez Miguel Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35348 , F 105, S 8, H M 112733, I/A 34 (21/02/2018)
CVE: BORME-A-2018-43-28
Información de NAVAS FERNANDEZ MIGUEL ANGEL
Mostramos los datos de NAVAS FERNANDEZ MIGUEL ANGEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de NAVAS FERNANDEZ MIGUEL ANGEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos