NAVAS ENRIQUEZ ANA MIREYA
Informe ejecutivo de NAVAS ENRIQUEZ ANA MIREYA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE NAVAS ENRIQUEZ ANA MIREYA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SOCIEDAD URBANISTICA DE REHABILITACION DE PORTUGALETE SA | Apoderado | 17/07/2024 |
VINCULACIONES DE NAVAS ENRIQUEZ ANA MIREYA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE NAVAS ENRIQUEZ ANA MIREYA
Apoderado
- Navas Enriquez Ana Mireya
- Navas Enriquez Ana Mireya
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H BI 5945,A , I/ 50 (17/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-143-48
Secretario
- Navas Enriquez Ana Mireya
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3618 , F 212, S 8, H BI 18457, I/A 38 (27/05/2015)
CVE: BORME-A-2015-105-48
Secretario
- Navas Enriquez Ana Mireya
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3483 , F 124, S 8, H BI 18457, I/A 23 (07/01/2010)
CVE: BORME-A-2010-11-48
Información de NAVAS ENRIQUEZ ANA MIREYA
Mostramos los datos de NAVAS ENRIQUEZ ANA MIREYA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de NAVAS ENRIQUEZ ANA MIREYA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos