NAVAS CASTILLO JOSE LUIS
Informe ejecutivo de NAVAS CASTILLO JOSE LUIS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE NAVAS CASTILLO JOSE LUIS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
UNIK NUTRITION SL | Administrador Solidario | 26/12/2022 | 19/01/2024 |
HOUSE 3 ELEMENTS SL | Administrador Solidario | 10/01/2012 |
VINCULACIONES DE NAVAS CASTILLO JOSE LUIS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE NAVAS CASTILLO JOSE LUIS
Empresa: UNIK NUTRITION SL
Administrador Solidario
- Daniel Verde Lindenbaums
- Navas Castillo Jose Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 48701 , F 126, S 8, H B 593109, I/A 4 (19/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-19-08
Empresa: UNIK NUTRITION SL
Administrador Solidario
- Navas Castillo Jose Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4303 , F 188, S 8, H A 170381, I/A 2 (26/12/2022)
CVE: BORME-A-2023-2-03
Empresa: HOUSE 3 ELEMENTS SL
Administrador Solidario
- Garcia Carmona Nuria
- Navas Castillo Jose Luis
- Sanz Ruiz Pascual
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40414 , F 105, S 8, H B 367514, I/A 2 (10/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-16-08
Información de NAVAS CASTILLO JOSE LUIS
Mostramos los datos de NAVAS CASTILLO JOSE LUIS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de NAVAS CASTILLO JOSE LUIS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos