NAVAS CABELLO JORGE
Informe ejecutivo de NAVAS CABELLO JORGE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE NAVAS CABELLO JORGE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
PROMOCIONES NAVAS SA | Administrador Mancomunado | 24/11/2009 |
VINCULACIONES DE NAVAS CABELLO JORGE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE NAVAS CABELLO JORGE
Empresa: PROMOCIONES NAVAS SA
Administrador Mancomunado
- Navas Cabello Francisco Agustin
- Navas Cabello Jorge
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1395, L 308, F 154, S 8, H MA 11793, I/A 9 (04/10/2021)
CVE: BORME-A-2021-199-29
Empresa: PROMOCIONES NAVAS SA
Administrador Mancomunado
- Navas Cabello Francisco Agustin
- Navas Cabello Jorge
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1395, L 308, F 154, S 8, H MA 11793, I/A 8 (10/10/2016)
CVE: BORME-A-2016-201-29
Empresa: PROMOCIONES NAVAS SA
Administrador Mancomunado
- Navas Cabello Francisco Agustin
- Navas Cabello Jorge
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1395, L 308, F 154, S 8, H MA 11793, I/A 7 (24/06/2011)
CVE: BORME-A-2011-128-29
Empresa: PROMOCIONES NAVAS SA
Administrador Mancomunado
- Navas Cabello Francisco Agustin
- Navas Cabello Jorge
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1395, L 308, F 154, S 8, H MA 11793, I/A 6 (24/11/2009)
CVE: BORME-A-2009-233-29
Información de NAVAS CABELLO JORGE
Mostramos los datos de NAVAS CABELLO JORGE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de NAVAS CABELLO JORGE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos