NAVAS ALVAREZ MARIA ROSARIO
Informe ejecutivo de NAVAS ALVAREZ MARIA ROSARIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE NAVAS ALVAREZ MARIA ROSARIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SODEVID SL | Administrador Solidario | 27/05/2019 |
VINCULACIONES DE NAVAS ALVAREZ MARIA ROSARIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE NAVAS ALVAREZ MARIA ROSARIO
Empresa: GUARDAVIÑAS SL
Administrador Mancomunado
- Lozano Ochoa Cristina
- Navas Alvarez Maria Rosario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 828 , F 191, S 8, H LO 17679, I/A 2 (15/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-14-26
Empresa: SODEVID SL
Administrador Solidario
- Gonzalez Muñoz Nuria
- Navas Alvarez Maria Rosario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 852 , F 13, S 8, H LO 18490, I/A 1 (27/05/2019)
CVE: BORME-A-2019-104-26
Empresa: GUARDAVIÑAS SL
Administrador Mancomunado
- Lozano Ochoa Cristina
- Navas Alvarez Maria Rosario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 828 , F 190, S 8, H LO 17679, I/A 1 (04/10/2017)
CVE: BORME-A-2017-195-26
Información de NAVAS ALVAREZ MARIA ROSARIO
Mostramos los datos de NAVAS ALVAREZ MARIA ROSARIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de NAVAS ALVAREZ MARIA ROSARIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos