NAVARRON GARCIA ANTONIO
Informe ejecutivo de NAVARRON GARCIA ANTONIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE NAVARRON GARCIA ANTONIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
GASOLEOS EL CRUCE SOCUELLAMOS SL | Administrador Solidario | 09/01/2018 | 22/05/2024 |
WEEKEND 2000 SL | Administrador Unico | 08/01/2024 |
VINCULACIONES DE NAVARRON GARCIA ANTONIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE NAVARRON GARCIA ANTONIO
Empresa: GASOLEOS EL CRUCE SOCUELLAMOS SL
Administrador Solidario
- Navarron Garcia Antonio
- Navarron Garcia Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H CR 11432, I/A 9 (22/05/2024)
CVE: BORME-A-2024-105-13
Empresa: WEEKEND 2000 SL
Administrador Unico
- Navarron Garcia Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 411 , F 27, S 8, H CR 16109, I/A 3 (08/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-10-13
Empresa: GASOLEOS EL CRUCE SOCUELLAMOS SL
Administrador Solidario
- Navarron Garcia Antonio
- Navarron Garcia Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 299 , F 120, S 8, H CR 11432, I/A 7 (09/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-25-13
Información de NAVARRON GARCIA ANTONIO
Mostramos los datos de NAVARRON GARCIA ANTONIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de NAVARRON GARCIA ANTONIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos