NAVARRO VERGARA PABLO FRANCISCO
Informe ejecutivo de NAVARRO VERGARA PABLO FRANCISCO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE NAVARRO VERGARA PABLO FRANCISCO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
INSTITUTO RADIOLOGICO GADITANO SLP | Soc.Prof. | 25/06/2009 |
VINCULACIONES DE NAVARRO VERGARA PABLO FRANCISCO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE NAVARRO VERGARA PABLO FRANCISCO
Soc.Prof.
- Muñoz Ruiz Canela Jose Joaquin
- Nacarino Mejias Veronica
- Navarro Vergara Pablo Francisco
- Pardo Moreno Pedro
- Peiro De Las Heras Francisco Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6976 , F 52, S 8, H SE128343, I/A 2 (11/06/2021)
CVE: BORME-A-2021-117-41
Administrador Unico
Soc.Prof.
- Muñoz Ruiz Canela Jose Joaquin
- Nacarino Mejias Veronica
- Navarro Vergara Pablo Francisco
- Pardo Moreno Pedro
- Peiro De Las Heras Francisco Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6976 , F 50, S 8, H SE128343, I/A 1 (18/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-15-41
Empresa: INSTITUTO RADIOLOGICO GADITANO SLP
Administrador Solidario
- Conde Sanchez Miguel Angel
- Garcia Serrano Jesus
- Navarro Navarro Jesus
- Navarro Vergara Pablo Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1947 , F 12, S 8, H CA 39201, I/A 2 (05/06/2012)
CVE: BORME-A-2012-113-11
Empresa: INSTITUTO RADIOLOGICO GADITANO SLP
Administrador Solidario
- Conde Sanchez Miguel Angel
- Garcia Serrano Jesus
- Navarro Navarro Jesus
- Navarro Vergara Pablo Francisco
Soc.Prof.
- Conde Sanchez Miguel Angel
- Garcia Serrano Jesus
- Navarro Navarro Jesus
- Navarro Vergara Pablo Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1947 , F 10, S 8, H CA 39201, I/A 1 (25/06/2009)
CVE: BORME-A-2009-126-11
Información de NAVARRO VERGARA PABLO FRANCISCO
Mostramos los datos de NAVARRO VERGARA PABLO FRANCISCO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de NAVARRO VERGARA PABLO FRANCISCO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos