NAVARRO VELASCO JOSE TOMAS
Informe ejecutivo de NAVARRO VELASCO JOSE TOMAS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE NAVARRO VELASCO JOSE TOMAS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
NAVE PUBLICIDAD SL | Socio Unico | 25/05/2023 | 18/07/2023 |
NAVE PUBLICIDAD SL | Administrador Unico | 04/02/2011 | 24/10/2022 |
J T MARKETING SL | Administrador Unico | 19/01/2011 | 04/02/2022 |
J T MARKETING SL | Liquidador | 04/02/2022 | 04/02/2022 |
VINCULACIONES DE NAVARRO VELASCO JOSE TOMAS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE NAVARRO VELASCO JOSE TOMAS
Empresa: NAVE PUBLICIDAD SA
Socio Único
- Navarro Velasco Jose Tomas
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4197 , F 173, S 8, H M 69830, I/A 27 (25/05/2023)
CVE: BORME-A-2023-102-28
Empresa: NAVE PUBLICIDAD SA
Administrador Unico
- Navarro Velasco Jose Tomas
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4197 , F 172, S 8, H M 69830, I/A 25 (24/10/2022)
CVE: BORME-A-2022-208-28
Empresa: J T MARKETING SL
Liquidador
- Navarro Velasco Jose Tomas
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9659 , F 79, S 8, H M 155258, I/A 17 (04/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-29-28
Empresa: J T MARKETING SL
Administrador Unico
- Navarro Velasco Jose Tomas
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9659 , F 79, S 8, H M 155258, I/A 17 (04/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-29-28
Empresa: NAVE PUBLICIDAD SA
Administrador Unico
- Navarro Velasco Jose Tomas
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4197 , F 171, S 8, H M 69830, I/A 24 (27/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-45-28
Empresa: NAVE PUBLICIDAD SA
Administrador Unico
- Navarro Velasco Jose Tomas
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4197 , F 171, S 8, H M 69830, I/A 21 (04/02/2011)
CVE: BORME-A-2011-31-28
Empresa: J T MARKETING SL
Administrador Unico
- Navarro Velasco Jose Tomas
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9659 , F 78, S 8, H M 155258, I/A 14 (19/01/2011)
CVE: BORME-A-2011-20-28
Información de NAVARRO VELASCO JOSE TOMAS
Mostramos los datos de NAVARRO VELASCO JOSE TOMAS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de NAVARRO VELASCO JOSE TOMAS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos