NAVARRO TORRES SERAFINA
Informe ejecutivo de NAVARRO TORRES SERAFINA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
VINCULACIONES DE NAVARRO TORRES SERAFINA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE NAVARRO TORRES SERAFINA
Empresa: ALMORADIEL DE INVERSIONES SICAV
Consejero
- Gonzalez Jimenez Diego
- Gonzalez Navarro Diego
- Navarro Torres Serafina
Entidad Gestora
Ent.Reg.Cont
EntidDeposit
Presidente
Secretario
Vicesecretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24758 , F 7, S 8, H M 217796, I/A 36 (15/06/2022)
CVE: BORME-A-2022-118-28
Empresa: ALMORADIEL DE INVERSIONES SICAV
Consejero
- Gonzalez Jimenez Diego
- Gonzalez Navarro Diego
- Navarro Torres Serafina
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24758 , F 6, S 8, H M 217796, I/A 34 (19/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-143-28
Empresa: ALMORADIEL DE INVERSIONES SICAV
Consejero
- Gonzalez Jimenez Diego
- Gonzalez Navarro Diego
- Navarro Torres Serafina
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24758 , F 2, S 8, H M 217796, I/A 24 (19/06/2013)
CVE: BORME-A-2013-121-28
Empresa: JITONA SL
Apoderado Solidario
- Gonzalez Jimenez Diego
- Navarro Torres Serafina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24998 , F 2, S 8, H M 197958, I/A 16 (05/01/2009)
CVE: BORME-A-2009-10-28
Información de NAVARRO TORRES SERAFINA
Mostramos los datos de NAVARRO TORRES SERAFINA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de NAVARRO TORRES SERAFINA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos