NAVARRO TORRES LEONARDO
Informe ejecutivo de NAVARRO TORRES LEONARDO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE NAVARRO TORRES LEONARDO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
TORRES Y LEO SL | Administrador Solidario | 02/12/2016 |
VINCULACIONES DE NAVARRO TORRES LEONARDO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE NAVARRO TORRES LEONARDO
Empresa: SALCEDO Y MEDINA SL
Administrador Unico
- Navarro Torres Leonardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H IP 3607, I/A 3 (16/05/2024)
CVE: BORME-A-2024-99-38
Empresa: SALCEDO Y MEDINA SL
Administrador Unico
- Navarro Torres Leonardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 84 , F 203, S 8, H IP 3607, I/A 1 (28/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-231-38
Empresa: TORRES Y LEO SL
Administrador Solidario
- Navarro Torres Leonardo
- Torres Penzo Ysthar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 71 , F 167, S 8, H IP 3079, I/A 2 (02/12/2016)
CVE: BORME-A-2016-242-38
Empresa: TORRES Y LEO SL
Administrador Mancomunado
- Navarro Torres Leonardo
- Torres Penzo Ysthar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 71 , F 167, S 8, H IP 3079, I/A 2 (02/12/2016)
CVE: BORME-A-2016-242-38
Empresa: TORRES Y LEO SL
Administrador Mancomunado
- Navarro Torres Leonardo
- Torres Penzo Ysthar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 71 , F 166, S 8, H IP 3079, I/A 1 (22/09/2016)
CVE: BORME-A-2016-193-38
Información de NAVARRO TORRES LEONARDO
Mostramos los datos de NAVARRO TORRES LEONARDO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de NAVARRO TORRES LEONARDO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos