NAVARRO RUIZ ANTONIA
Informe ejecutivo de NAVARRO RUIZ ANTONIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 12
Empresas activas: 12
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 4
CARGOS DE NAVARRO RUIZ ANTONIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SMARTHOUSE SPAIN SA | Apoderado | 13/02/2023 | |
THE TELECOM BOUTIQUE SL | Apoderado | 24/11/2022 | |
PLATAFORMA DE RENTING TECNOLOGICO SL | Apoderado | 24/11/2022 | |
THE PHONE HOUSE SPAIN SL | Apoderado | 23/11/2022 | |
ALTERNA OPERADOR INTEGRAL SL | Apoderado | 21/11/2022 | |
TU COMERCIALIZADORA DE ENERGIA LUZ DOS TRES SL | Apoderado | 21/11/2022 | |
CONNECTED WORLD SERVICES EUROPE SL | Apoderado | 18/11/2022 | |
BUTIK ENERGIA SL | Apoderado Solidario | 16/11/2022 | |
ZWIPIT SA | Apoderado | 16/11/2022 | |
BUTIK TELCO SL | Apoderado | 14/11/2022 |
VER MAS CARGOS
VINCULACIONES DE NAVARRO RUIZ ANTONIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE NAVARRO RUIZ ANTONIA
Empresa: AF7 AIR SCHOOL SL
Apoderado Solidario
- Alonso Martin Cristina
- Damian Madrid Laura
- Navarro Ruiz Antonia
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7451 , F 177, S 8, H SE140555, I/A 4 (04/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-199-41
Empresa: SMARTHOUSE SPAIN SA
Apoderado
- Navarro Ruiz Antonia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39264 , F 55, S 8, H M 207246, I/A 99 (13/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-35-28
Empresa: PLATAFORMA DE RENTING TECNOLOGICO SL
Apoderado
- Navarro Ruiz Antonia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42138 , F 123, S 8, H M 746034, I/A 12 (24/11/2022)
CVE: BORME-A-2022-229-28
Empresa: THE TELECOM BOUTIQUE SL
Apoderado
- Navarro Ruiz Antonia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38219 , F 17, S 8, H M 621810, I/A 31 (24/11/2022)
CVE: BORME-A-2022-229-28
Empresa: THE PHONE HOUSE SPAIN SL
Apoderado
- Navarro Ruiz Antonia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31932 , F 56, S 8, H M 200805, I/A 84 (23/11/2022)
CVE: BORME-A-2022-228-28
Empresa: ALTERNA OPERADOR INTEGRAL SL
Apoderado
- Navarro Ruiz Antonia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43942 , F 204, S 8, H M 583469, I/A 55 (21/11/2022)
CVE: BORME-A-2022-226-28
Apoderado
- Navarro Ruiz Antonia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41681 , F 25, S 8, H M 718121, I/A 33 (21/11/2022)
CVE: BORME-A-2022-226-28
Empresa: CONNECTED WORLD SERVICES EUROPE SL
Apoderado
- Navarro Ruiz Antonia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36882 , F 52, S 8, H M 562282, I/A 32 (18/11/2022)
CVE: BORME-A-2022-225-28
Empresa: BUTIK ENERGIA SL
Apoderado Solidario
- Navarro Ruiz Antonia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42012 , F 220, S 8, H M 741286, I/A 25 (16/11/2022)
CVE: BORME-A-2022-223-28
Empresa: ZWIPIT SA
Apoderado
- Navarro Ruiz Antonia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40678 , F 217, S 8, H M 485522, I/A 19 (16/11/2022)
CVE: BORME-A-2022-223-28
VER MAS ACTOS
Información de NAVARRO RUIZ ANTONIA
Mostramos los datos de NAVARRO RUIZ ANTONIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de NAVARRO RUIZ ANTONIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos