NAVARRO ROUS DE FENEYROLS JAIME
Informe ejecutivo de NAVARRO ROUS DE FENEYROLS JAIME
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 5
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 9
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE NAVARRO ROUS DE FENEYROLS JAIME
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
STADIUM INNOVATION SL | Apoderado Solidario | 02/05/2019 | |
STADIUM INNOVATION SL | Presidente | 15/04/2019 | |
STADIUM INNOVATION SL | Consejero | 15/04/2019 | |
THE ADVANTAGE GROUP SPAIN AND PORTUGAL SL | Administrador Unico | 28/02/2012 | |
STADIUM FOODS SL | Administrador Solidario | 27/02/2012 |
VINCULACIONES DE NAVARRO ROUS DE FENEYROLS JAIME
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE NAVARRO ROUS DE FENEYROLS JAIME
Empresa: STADIUM PHARMA SL
Liquidador
- Navarro Rous De Feneyrols Jaime
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37449 , F 174, S 8, H B 299475, I/A 5 (07/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-9-08
Empresa: STADIUM PHARMA SL
Administrador Unico
- Navarro Rous De Feneyrols Jaime
Liquidador
- Navarro Rous De Feneyrols Jaime
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37449 , F 174, S 8, H B 299475, I/A 5 (07/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-9-08
Empresa: STADIUM INNOVATION SL
Apoderado Solidario
- Navarro Rous De Feneyrols Jaime
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37373 , F 164, S 8, H B 309378, I/A 5 (02/05/2019)
CVE: BORME-A-2019-87-08
Empresa: STADIUM INNOVATION SL
Consejero
- Bernard Louis Hours
- Cahiz Montes Alberto
- Navarro Rous De Feneyrols Jaime
- Yohannie Corinne Rozane Laidet
Presidente
- Navarro Rous De Feneyrols Jaime
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37373 , F 159, S 8, H B 309378, I/A 4 (15/04/2019)
CVE: BORME-A-2019-78-08
Empresa: STADIUM INNOVATION SL
Administrador Unico
- Navarro Rous De Feneyrols Jaime
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37373 , F 159, S 8, H B 309378, I/A 4 (15/04/2019)
CVE: BORME-A-2019-78-08
Empresa: SHOPPER METRICS SPAIN & PORTUGAL SL
Liquidador
- Navarro Rous De Feneyrols Jaime
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45318 , F 198, S 8, H B 484028, I/A 3 (07/02/2018)
CVE: BORME-A-2018-32-08
Empresa: SHOPPER METRICS SPAIN & PORTUGAL SL
Administrador Unico
Liquidador
- Navarro Rous De Feneyrols Jaime
REPR.143 RRM
- Navarro Rous De Feneyrols Jaime
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45318 , F 198, S 8, H B 484028, I/A 3 (07/02/2018)
CVE: BORME-A-2018-32-08
Empresa: SHOPPER METRICS SPAIN & PORTUGAL SL
Administrador Unico
REPR.143 RRM
- Navarro Rous De Feneyrols Jaime
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45318 , F 197, S 8, H B 484028, I/A 1 (19/04/2016)
CVE: BORME-A-2016-80-08
Administrador Unico
- Navarro Rous De Feneyrols Jaime
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37373 , F 170, S 8, H B 309380, I/A 4 (28/02/2012)
CVE: BORME-A-2012-49-08
Administrador Solidario
- Mauro Lorenzo Girardi
- Navarro Rous De Feneyrols Jaime
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37373 , F 170, S 8, H B 309380, I/A 4 (28/02/2012)
CVE: BORME-A-2012-49-08
VER MAS ACTOS
Información de NAVARRO ROUS DE FENEYROLS JAIME
Mostramos los datos de NAVARRO ROUS DE FENEYROLS JAIME que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de NAVARRO ROUS DE FENEYROLS JAIME, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos