NAVARRO RODRIGUEZ JUAN ANTONIO
Informe ejecutivo de NAVARRO RODRIGUEZ JUAN ANTONIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE NAVARRO RODRIGUEZ JUAN ANTONIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
NARCICO INVERSIONES SL | Socio Unico | 24/06/2010 | |
NARCICO INVERSIONES SL | Administrador Unico | 24/06/2010 |
VINCULACIONES DE NAVARRO RODRIGUEZ JUAN ANTONIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE NAVARRO RODRIGUEZ JUAN ANTONIO
Empresa: HIJOS DE ILDEFONSO NAVARRO SA
Administrador Mancomunado
- Navarro Cañas Pablo
- Navarro Rodriguez Juan Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 592 , F 18, S 8, H J 3018, I/A 38 (20/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-18-23
Empresa: HIJOS DE ILDEFONSO NAVARRO SA
Administrador Mancomunado
- Navarro Rodriguez Juan Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 592 , F 18, S 8, H J 3018, I/A 36 (15/12/2020)
CVE: BORME-A-2020-243-23
Empresa: NARCICO INVERSIONES SL
Administrador Unico
- Navarro Rodriguez Juan Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 408 , F 33, S 8, H SA 13459, I/A 1 (24/06/2010)
CVE: BORME-A-2010-130-37
Empresa: NARCICO INVERSIONES SL
Socio Único
- Navarro Rodriguez Juan Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 408 , F 33, S 8, H SA 13459, I/A 1 (24/06/2010)
CVE: BORME-A-2010-130-37
Información de NAVARRO RODRIGUEZ JUAN ANTONIO
Mostramos los datos de NAVARRO RODRIGUEZ JUAN ANTONIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de NAVARRO RODRIGUEZ JUAN ANTONIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos