NAVARRO PINA SILVIA MARIA
Informe ejecutivo de NAVARRO PINA SILVIA MARIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE NAVARRO PINA SILVIA MARIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SERCOM MIBA SL | Apoderado | 02/08/2021 | 27/02/2024 |
JARDINCOM DESIGN SL | Apoderado Solidario | 17/05/2023 | 22/02/2024 |
DECOR ET JARDIN SUR EUROPA SL | Apoderado | 02/08/2021 | 22/02/2024 |
VINCULACIONES DE NAVARRO PINA SILVIA MARIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE NAVARRO PINA SILVIA MARIA
Empresa: SERCOM MIBA SL
Apoderado
- Navarro Pina Silvia Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3763 , F 36, S 8, H A 139255, I/A 7 (27/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-46-03
Empresa: DECOR ET JARDIN SUR EUROPA SL
Apoderado
- Navarro Pina Silvia Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4018 , F 69, S 8, H A 154102, I/A 4 (22/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-43-03
Empresa: JARDINCOM DESIGN SL
Apoderado Solidario
- Navarro Pina Silvia Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4459 , F 2, S 8, H A 178983, I/A 3 (22/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-43-03
Empresa: JARDINCOM DESIGN SL
Apoderado Solidario
- Iborra Moreno Laura
- Navarro Pina Silvia Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4459 , F 2, S 8, H A 178983, I/A 2 (17/05/2023)
CVE: BORME-A-2023-97-03
Empresa: SERCOM MIBA SL
Apoderado
- Navarro Pina Silvia Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3763 , F 35, S 8, H A 139255, I/A 5 (02/08/2021)
CVE: BORME-A-2021-152-03
Empresa: DECOR ET JARDIN SUR EUROPA SL
Apoderado
- Navarro Pina Silvia Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4018 , F 69, S 8, H A 154102, I/A 3 (02/08/2021)
CVE: BORME-A-2021-152-03
Información de NAVARRO PINA SILVIA MARIA
Mostramos los datos de NAVARRO PINA SILVIA MARIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de NAVARRO PINA SILVIA MARIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos