NAVARRO PERTUSA GERMAN
Informe ejecutivo de NAVARRO PERTUSA GERMAN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 6
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE NAVARRO PERTUSA GERMAN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
TURNA SCR SA | Consejero Delegado Solidario | 06/06/2013 | |
TURNA SCR SA | Consejero | 06/06/2013 | |
NAPER BRANDS SL | Consejero Delegado Mancomunado Solidario | 22/01/2009 | |
NAPER BRANDS SL | Consejero | 22/01/2009 |
VINCULACIONES DE NAVARRO PERTUSA GERMAN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE NAVARRO PERTUSA GERMAN
Empresa: TABAYA INVERSIONES SICAV
Liquidador Suplente
Liquidador
- Navarro Pertusa German
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33419 , F 114, S 8, H M 601588, I/A 6 (29/12/2022)
CVE: BORME-A-2023-4-28
Empresa: TABAYA INVERSIONES SICAV
Consejero
- Navarro Pertusa German
- Navarro Pertusa Jorge
- Navarro Pertusa Maria Esperanza
Entidad Gestora
Ent.Reg.Cont
EntidDeposit
Liquidador Suplente
Liquidador
- Navarro Pertusa German
Presidente
- Navarro Pertusa German
Secretario
Vicesecretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33419 , F 114, S 8, H M 601588, I/A 6 (29/12/2022)
CVE: BORME-A-2023-4-28
Empresa: TABAYA INVERSIONES SICAV
Consejero
- Navarro Pertusa German
- Navarro Pertusa Jorge
- Navarro Pertusa Maria Esperanza
Presidente
- Navarro Pertusa German
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33419 , F 114, S 8, H M 601588, I/A 4 (17/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-37-28
Empresa: NICE DAY INVESTMENT SICAV
Consejero Delegado Solidario
- Navarro Pertusa German
- Navarro Pertusa Jose Miguel
Consejero
- Navarro Pertusa German
- Navarro Pertusa Jose Miguel
- Navarro Pertusa Maria Esperanza
- Navarro Pomares Jose
- Pertusa Tovar Esperanza
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31173 , F 13, S 8, H M 561020, I/A 5 (03/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-195-28
Empresa: NAPER-INMO SL
Secretario
- Navarro Pertusa German
Vicesecret.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3773 , F 176, S 8, H A 46885, I/A 17 (29/12/2016)
CVE: BORME-A-2017-4-03
Empresa: COOLSHOE SL
Administrador Unico
- Navarro Pertusa German
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1763 , F 16, S 8, H A 30101, I/A 11 (09/12/2016)
CVE: BORME-A-2016-238-03
Empresa: TABAYA INVERSIONES SICAV
Apoderado
- Navarro Pertusa German
- Navarro Pertusa German
- SANTANDER PRIVATE BANKING GESTION SA
- Uribarri Chacon Pilar
Auditor
Consejero
- Navarro Pertusa German
- Navarro Pertusa Jorge
- Navarro Pertusa Maria Esperanza
Entidad Gestora
Ent.Reg.Cont
EntidDeposit
Presidente
- Navarro Pertusa German
Secretario
Vicesecretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33419 , F 111, S 8, H M 601588, I/A 1 (13/05/2015)
CVE: BORME-A-2015-95-28
Empresa: NAPER-INMO SL
Secretario
- Navarro Pertusa German
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3773 , F 175, S 8, H A 46885, I/A 15 (06/06/2014)
CVE: BORME-A-2014-111-03
Empresa: NICE DAY INVESTMENT SICAV
Consejero Delegado Solidario
- Navarro Pertusa German
- Navarro Pertusa Jose Miguel
Consejero
- Navarro Pertusa German
- Navarro Pertusa Jose Miguel
- Navarro Pertusa Maria Esperanza
- Navarro Pomares Jose
- Pertusa Tovar Esperanza
Depositario
Entidad Gestora
Ent.Reg.Cont
Presidente
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31173 , F 8, S 8, H M 561020, I/A 1 (06/06/2013)
CVE: BORME-A-2013-111-28
Empresa: NAPER-INMO SL
Consejero Delegado Mancomunado Solidario
- Navarro Pertusa German
- Navarro Pertusa Jose Miguel
Consejero
- Navarro Pertusa German
- Navarro Pertusa Jose Miguel
- Navarro Pomares Jose
- Pertusa Tovar Esperanza
Presidente
Secretario
Vicesecret.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2725 , F 129, S 8, H A 46885, I/A 9 (22/01/2009)
CVE: BORME-A-2009-21-03
Información de NAVARRO PERTUSA GERMAN
Mostramos los datos de NAVARRO PERTUSA GERMAN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de NAVARRO PERTUSA GERMAN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos