NAVARRO PEÑAS MAURICIO
Informe ejecutivo de NAVARRO PEÑAS MAURICIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 16
Empresas activas: 10
Cargos inactivos: 27
Empresas inactivas: 15
CARGOS DE NAVARRO PEÑAS MAURICIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SOUTH GEORGIA SL | Administrador Unico | 08/11/2023 | |
OPERADORES INMOBILIARIOS SA | Administrador Unico | 08/04/2021 | |
CATURA INVESTMENT SL | Administrador Unico | 04/07/2019 | |
EIX MACIA INVERSIONES SL | Administrador Unico | 07/06/2018 | |
PHOENIX ALGORYTHM SL | Presidente | 11/04/2018 | |
PHOENIX ALGORYTHM SL | Consejero | 11/04/2018 | |
PHOENIX ALGORYTHM SL | Consejero Delegado | 11/04/2018 | |
OCTOPUS & FLOWERS SL | Administrador Unico | 28/03/2018 | |
VALLES IMMOBLES I GESTIONS SL | Apoderado Solidario | 12/12/2016 | |
BOLSABER 2020 SL | Apoderado | 30/11/2016 |
VER MAS CARGOS
VINCULACIONES DE NAVARRO PEÑAS MAURICIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE NAVARRO PEÑAS MAURICIO
Empresa: SOUTH GEORGIA SL
Administrador Unico
- Navarro Peñas Mauricio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41596 , F 176, S 8, H B 390194, I/A 12 (08/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-218-08
Empresa: OPERADORES INMOBILIARIOS SA
Administrador Unico
- Navarro Peñas Mauricio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35736 , F 23, S 8, H B 222367, I/A 12 (08/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-71-08
Empresa: HOTELY APTOS SL
Administrador Unico
- Navarro Peñas Mauricio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2079 , F 79, S 8, H AL 57947, I/A 1 (26/10/2020)
CVE: BORME-A-2020-212-04
Empresa: CATURA INVESTMENT SL
Administrador Unico
- Navarro Peñas Mauricio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43009 , F 150, S 8, H B 417626, I/A 4 (04/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-132-08
Empresa: EIX MACIA INVERSIONES SL
Administrador Unico
- Navarro Peñas Mauricio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42636 , F 207, S 8, H B 412610, I/A 11 (07/06/2018)
CVE: BORME-A-2018-113-08
Empresa: PHOENIX ALGORYTHM SL
Consejero Delegado
- Navarro Peñas Mauricio
Consejero
- Cutillas Diego Luis Angel
- Maiquez Lopez Pedro
- Navarro Peñas Mauricio
- Sahagun Benitez Juan Ruben
- Vila Ochoa Monica
Presidente
- Navarro Peñas Mauricio
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46361 , F 111, S 8, H B 517604, I/A 1 (11/04/2018)
CVE: BORME-A-2018-76-08
Empresa: OCTOPUS & FLOWERS SL
Administrador Unico
- Navarro Peñas Mauricio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46344 , F 114, S 8, H B 517043, I/A 1 (28/03/2018)
CVE: BORME-A-2018-67-08
Empresa: VALLES IMMOBLES I GESTIONS SL
Apoderado Solidario
- Navarro Peñas Mauricio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35538 , F 217, S 8, H B 271358, I/A 11 (12/12/2016)
CVE: BORME-A-2016-240-08
Empresa: BOLSABER 2020 SL
Apoderado
- Navarro Peñas Mauricio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1816 , F 124, S 8, H AL 46708, I/A 2 (30/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-234-04
Empresa: SOUTH GEORGIA SL
Apoderado Solidario
- Navarro Peñas Mauricio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41596 , F 175, S 8, H B 390194, I/A 10 (26/05/2016)
CVE: BORME-A-2016-105-08
VER MAS ACTOS
Información de NAVARRO PEÑAS MAURICIO
Mostramos los datos de NAVARRO PEÑAS MAURICIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de NAVARRO PEÑAS MAURICIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos