NAVARRO PASCUAL MARIA CARMEN
Informe ejecutivo de NAVARRO PASCUAL MARIA CARMEN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE NAVARRO PASCUAL MARIA CARMEN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
WE HOUSE IDIOMAS SL | Administrador Solidario | 06/07/2020 | |
EIFFEL IDIOMAS SL | Administrador Unico | 21/06/2012 |
VINCULACIONES DE NAVARRO PASCUAL MARIA CARMEN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE NAVARRO PASCUAL MARIA CARMEN
Empresa: WE HOUSE IDIOMAS SL
Administrador Solidario
- Arroyo Gomez Rosana
- Navarro Pascual Maria Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4301 , F 137, S 8, H A 170239, I/A 1 (06/07/2020)
CVE: BORME-A-2020-134-03
Administrador Solidario
- Navarro Pascual Maria Carmen
- Otero Moreno Alfonso
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4075 , F 57, S 8, H A 157305, I/A 2 (18/12/2019)
CVE: BORME-A-2019-247-03
Administrador Solidario
- Navarro Pascual Maria Carmen
- Otero Moreno Alfonso
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4075 , F 56, S 8, H A 157305, I/A 1 (07/11/2017)
CVE: BORME-A-2017-217-03
Empresa: EIFFEL IDIOMAS SL
Administrador Unico
- Navarro Pascual Maria Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3615 , F 132, S 8, H A 130587, I/A 1 (21/06/2012)
CVE: BORME-A-2012-123-03
Información de NAVARRO PASCUAL MARIA CARMEN
Mostramos los datos de NAVARRO PASCUAL MARIA CARMEN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de NAVARRO PASCUAL MARIA CARMEN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos