NAVARRO PALLARES JULIO
Informe ejecutivo de NAVARRO PALLARES JULIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
VINCULACIONES DE NAVARRO PALLARES JULIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE NAVARRO PALLARES JULIO
Empresa: DUCO PAIDO SL
Administrador Solidario
- Navarro Pallares Julio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40871 , F 53, S 8, H B 265140, I/A 14 (30/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-86-08
Empresa: ESTUDIO AGORA SA
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
REPR.143 RRM
Secretario No Consejero
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40655 , F 195, S 8, H B 97373, I/A 43 (02/03/2011)
CVE: BORME-A-2011-51-08
Empresa: INTEGRAL BAR SL
Apoderado
- Navarro Pallares Julio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41596 , F 10, S 8, H B 390162, I/A 2 (19/01/2010)
CVE: BORME-A-2010-19-08
Información de NAVARRO PALLARES JULIO
Mostramos los datos de NAVARRO PALLARES JULIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de NAVARRO PALLARES JULIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos