NAVARRO OSES FERNANDO
Informe ejecutivo de NAVARRO OSES FERNANDO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 12
Empresas activas: 10
Cargos inactivos: 12
Empresas inactivas: 8
CARGOS DE NAVARRO OSES FERNANDO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ARAMAR NATURALMENTE SA | Apoderado | 29/06/2023 | |
NUTTRA BRANDS SL | Administrador Unico | 18/03/2020 | |
SKERRAY 2017 SL | Administrador Unico | 05/11/2019 | |
VEGAFRESH 2020 SL | Administrador Unico | 20/05/2019 | |
CHEF BARONI SL | Administrador Unico | 16/05/2019 | |
VISCELANIA SL | Apoderado Solidario | 09/05/2019 | |
NUTTRA BRANDS SL | Apoderado | 24/07/2018 | |
MACROCINA FOODS SL | Apoderado | 20/07/2018 | |
ECI CONSULTORIA Y GESTION SL | Apoderado | 09/09/2015 | |
TOPIV 2006 SL | Socio Unico | 15/07/2013 |
VER MAS CARGOS
VINCULACIONES DE NAVARRO OSES FERNANDO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE NAVARRO OSES FERNANDO
Empresa: ARAMAR NATURALMENTE SA
Apoderado
- Navarro Oses Fernando
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1245 , F 200, S 8, H NA 24858, I/A 7 (29/06/2023)
CVE: BORME-A-2023-130-31
Empresa: ECHACAIN SL
Administrador Unico
- Navarro Oses Fernando
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1978 , F 33, S 8, H NA 39416, I/A 3 (22/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-43-31
Empresa: CONTROL DE PORCIONES SA
Administrador Unico
- Navarro Oses Fernando
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 791 , F 29, S 8, H NA 16213, I/A A (11/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-34-31
Empresa: ECHACAIN SL
Administrador Unico
- Navarro Oses Fernando
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1978 , F 32, S 8, H NA 39416, I/A 1 (06/04/2020)
CVE: BORME-A-2020-79-31
Empresa: NUTTRAFOODS 2014 SL
Administrador Unico
- Navarro Oses Fernando
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1557 , F 32, S 8, H VI 16956, I/A 6 (18/03/2020)
CVE: BORME-A-2020-64-01
Empresa: CONTROL DE PORCIONES SA
Administrador Unico
- Navarro Oses Fernando
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 791 , F 29, S 8, H NA 16213, I/A 8 (18/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-40-31
Empresa: SKERRAY 2017 SL
Administrador Unico
- Navarro Oses Fernando
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1641 , F 118, S 8, H VI 18723, I/A 3 (05/11/2019)
CVE: BORME-A-2019-219-01
Empresa: VIENRAPAT 2008 SL
Administrador Unico
- Navarro Oses Fernando
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40630 , F 83, S 8, H B 370088, I/A 5 (20/05/2019)
CVE: BORME-A-2019-98-08
Empresa: PASTA FRESCA BARONI SL
Administrador Unico
- Navarro Oses Fernando
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35644 , F 9, S 8, H B 150985, I/A 18 (16/05/2019)
CVE: BORME-A-2019-97-08
Empresa: VISCELANIA SL
Apoderado Solidario
- Navarro Oses Fernando
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35700 , F 62, S 8, H B 276940, I/A 12 (09/05/2019)
CVE: BORME-A-2019-95-08
VER MAS ACTOS
Información de NAVARRO OSES FERNANDO
Mostramos los datos de NAVARRO OSES FERNANDO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de NAVARRO OSES FERNANDO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos