NAVARRO ORTIZ MANUEL
Informe ejecutivo de NAVARRO ORTIZ MANUEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE NAVARRO ORTIZ MANUEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
TEYCA TECNOLOGIA Y CONTROL AMBIENTAL SA | Apoderado | 19/07/2010 |
VINCULACIONES DE NAVARRO ORTIZ MANUEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE NAVARRO ORTIZ MANUEL
Empresa: ORTIZ NAVARRO RIBERA SL
Consejero
- Navarro Ortiz Manuel
Vicepresidente
- Navarro Ortiz Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7198, L 4501, F 151, S 8, H V 83875, I/A 5 (21/10/2016)
CVE: BORME-A-2016-207-46
Apoderado
- Navarro Ortiz Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9803 , F 98, S 8, H M 157431, I/A 11 (19/07/2010)
CVE: BORME-A-2010-143-28
Administrador Unico
- Navarro Ortiz Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9803 , F 98, S 8, H M 157431, I/A 9 (01/06/2010)
CVE: BORME-A-2010-110-28
Empresa: LABORATORIO DE ANALISIS Y CONTROL SA
Administrador Unico
- Navarro Ortiz Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4795 , F 8, S 8, H M 78746, I/A 9 (10/05/2010)
CVE: BORME-A-2010-95-28
Información de NAVARRO ORTIZ MANUEL
Mostramos los datos de NAVARRO ORTIZ MANUEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de NAVARRO ORTIZ MANUEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos