NAVARRO ORDOÑEZ MARIA
Informe ejecutivo de NAVARRO ORDOÑEZ MARIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE NAVARRO ORDOÑEZ MARIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
BANCO SANTANDER SA | Apoderado Mancomunado Solidario | 23/07/2018 | 25/10/2021 |
BANCO POPULAR ESPAÑOL SA | Apoderado Mancomunado Solidario | 20/11/2009 | 23/10/2018 |
VINCULACIONES DE NAVARRO ORDOÑEZ MARIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE NAVARRO ORDOÑEZ MARIA
Empresa: BANCO SANTANDER SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Lopez Moral Jessica
- Lopez Perez Jose Javier
- Lopez Taboada Jose Miguel
- Lopez-tola De Leon Pablo Luis
- Lopez Vazquez Julia
- Loran Lopez Pedro Luis
- Lorenzo Seco Maria Teresa
- Louro Carballeira Juan Jose
- Lozano De Gracia Carlos
- Madorran Garcia Hortensia
- Malvido Rodriguez Hortensia
- Marches Suñe Bartomeu Josep
- Marcos Zamarreño Alfredo
- Marin Martin Carlos
- Marin Mercade Jordi
- Mariño Alvarez Maria Herminia
- Martin Alonso Judit
- Martin Martinez Bilbao Roman
- Martin Sayagues Jose Antonio
- Martinez Ballesteros Jose Gabriel
- Martinez Falero Ana Belen
- Martinez Naveiro Juan Ramon
- Martinez Pedrera Jose Carlos
- Martinez Saafigueroa Serxio
- Martinez Varga Jose Andres
- Mateos Martin Maria Catalina
- Mein Rodriguez Constantino
- Melia Roig Francisco
- Melis Mesquida Juan
- Mercado Perez Maria Teresa
- Mesia Couce Ana Maria
- Millan Faiña Ignacio Jose
- Miñana Beamonte Pedro Jesus
- Montero Blanco Mario
- Montes Lopez Jose Domingo
- Mora Gonzalez Francisco Javier
- Moral Baena Pedro
- Morales Gallarin Jose Gregorio
- Morales Paton Cristina
- Moratinos Espinosa Julio
- Moro Dos Santos Juan Carlos
- Moya Aguilar Juan Francisco
- Muinelo Romay Ana Maria
- Navarro Asencio Jose Javier
- Navarro Ordoñez Maria
- Navarro Segura Eduardo
- Navasa Puerta Cesareo
- Neumann Sandra
- Nuñez Nuñez Jesus
- Ogando Hermida Patricia
- Olea Zabala Nestor
- Olmeda Alvarez Pedro
- Ortega Alvarez Oscar
- Ortiz Zamora Silvia Maria
- Orueta Dinares Borja
- Palacio Garcia Ander
- Palacios Ibeas Luis Fernando
- Palicio Fernandez Silvia
- Paradela Garcia Jose Ivan
- Pariente Jimenez Monica
- Pastoriza Sotelo Diego
- Pazos Perez Juan Manuel
- Peregrina Martinez Antonio
- Perez Aparisi Bernardo
- Perez Cid Jose Alberto
- Perez Esmiol Sancho
- Perez Fernandez Maria Nicanora
- Perez Gomez Alberto
- Perez Grille Beatriz
- Perez Lopez Pedro Camilo
- Pique Piñol Maria Pilar
- Pla Baixauli Vicenta Isabel
- Ponce Bando Jose Manuel
- Portero Hernandez Miguel Angel
- Portillo Garcia Reva
- Preciado Rodriguez Oscar
- Prieto Moreno Arturo Carlos
- Prieto Perez David
- Puelles Gonzalez De Langarica Marta
- Quintian Mendez Martin Enrique
- Quiroga Rodriguez Ramon Cesar
- Rama Abelleira Maria Jose
- Ramis Palmer Maria
- Ramon Rossello Maria Antonia
- Redon Perez Robert
- Regades Martis Manuel Angel
- Reigosa Alonso Antonio Jose
- Reinoso Santos Susana
- Revilla Rodriguez Belen
- Rey Teijido Eva Maria
- Reynes Trias Salvador
- Riau Sole Manuel
- Ribes Andres Jose Javier
- Rivas Gonzalez Carlos
- Rivera Martinez Manuel
- Rocha Vega Emilia
- Rodeño Sagardi Miguel Angel
- Rodero Zaballa Victor Antonio
- Rodriguez De Los Reyes Ivan Javier
- Rodriguez Doval Jose
- Rodriguez Hernandez Beatriz
- Rodriguez Martinez Ana Isabel
- Rodriguez Ortiz Agustin
- Rodriguez Puñal Alvaro
- Rodriguez Rodriguez Aniceto
- Rodriguez Sanchez Marcos
- Rodriguez Viloria Sonia
- Rojas Tranque Luis Ignacio
- Romero Gil Santos
- Romero Susavila Juan Jose
- Ropero Poveda Monica
- Rosales Estevez Maria Angeles
- Rosillo Montesinos Raul
- Rossello Artigues Antoni
- Ruano Arruebo Jose Manuel
- Rueda Benitez Luis Javier
- Ruiz Boudet Miguel Angel
- Sabates Garcia Jaime
- Saez Adsuar Manuela
- Sagastizabal Diaz De Alda Fernando
- Salas Gaya Maria
- Salgueiro Fouces Fernando
- Salmeron Gil Samuel
- Sanchez Carmona Eva Maria
- Sanchez Del Valle Francisco Javier
- Sanchez Garcia Dionisio Valentin
- Sanchez Gonzalez Maria Angeles
- Sanchez Lorenzo Jose
- Sanchez Orduña Mar
- Sanchez Rides Gloria
- Sanchez Velez Bartolome
- Sanchez Vilches Vicente
- Sancho De La Calle Pablo Manuel
- Sanjuan De La Cruz Diego
- Santiago Hermo Manuel Alejandro
- Sebastian Sanchez Francisco Javier
- Seminario Reaño Alessandro
- Serra Torres Jose Luis
- Severt Tejerina Ramon Jose
- Sintes Orfila Carlos
- Sopelana Quintanilla Daniel
- Suarez Rivera Ingrid Carolina
- Sureda Masso Josep
- Timermans Floran Velaz Medrano Anselmo Jose
- Tomas Ruiz Irene
- Torices Sierra Desiree
- Torres Rodrigo Ana Isabel
- Torres Ruiz Antonio Jose
- Ubago Marin Isaias
- Ucha De La Barrera Francisco Javier
- Valdespina Eliz Eduardo
- Vazquez Carballeira Pablo
- Vazquez Fernandez Camilo
- Vazquez Gonzalez Martin Jose
- Vazquez Ordoñez Clara Maria
- Vazquez Serrano Angel Manuel
- Vega Cuesta Edgar
- Velastegui Galisteo Francisco De Asis
- Vicente Valdivielso Elena Maria
- Villa Garcia Beatriz
- Villalobos Chaves Guillermo
- Villanueva Masenlle Yolanda
- Vizcarrondo Sabater Jorge
- Yañez Barros Jose
- Yuste Villanueva Miguel Angel
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1242 , F 203, S 8, H S 1960, I/A 4403 (25/10/2021)
CVE: BORME-A-2021-214-39
Empresa: BANCO SANTANDER SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Abelleira Blanco Juan Jose
- Acal Gonzalez Gema
- Alarcon Mateu Anna
- Alcaide Dominguez Javier
- Aldoma Subias Paula
- Alegria Lierta Maria
- Alonso Cañizalez Jose
- Alonso Lekue Amelia
- Alonso Pazos Silvia
- Alonso Renedo Monica
- Alonso Vela Ana Elena
- Alvarez Morales Maria Rocio
- Alvaro Beristain Alaia
- Arza Hortiguela Ainara
- Astorga Carpintero Ramon
- Atutxa Rodriguez Urko
- Baleato Pensado Jesus
- Ballesteros Uña Javier
- Banet Paez Maria
- Barral Cabestrero Miguel
- Barrenechea Euba Jose Ignacio
- Batiz Gangoiti Maria Alicia
- Bautista Riega Melquisedec Agustin
- Beade Martinez Maria Carmen
- Bermejo Rodriguez Antonio
- Bittman Gros Laura Bennett
- Blanco Lopez Francisco
- Blanco Tirado Rocio
- Borque Huerta Jose Joaquin
- Cabañas Cabezas Alfonso
- Cabanas Lopez Santiago Gonzalo
- Campello Canals Estefania
- Campo Moneo Jose Antonio
- Campo Moreno Iratxe
- Cañasveras Hinojosa Nuria
- Cara Fernandez Nicolas
- Carballeira Marcote Victor Manuel
- Casado Gutierrez Jesus Luis
- Casais Lopez Pablo Jose
- Castañeda De Prado Maialen
- Castilla Castelo Mercedes
- Castro Rodrigo Jose Ignacio
- Castro Seren Ana Isabel
- Collantes Torres Cristina
- Conde Outeiriño Lorena
- Costa Font Ferran
- Creus Segura Gemma
- De Miguel Gimenez Pedro Jose
- De Tomas Lopez Ivone
- Diez Gonzalez Pedro
- Diez Martin Ignacio
- Diez Navajas Marta
- Domingo Masegosa Yolanda
- Dopazo Rodrigo Ana
- Esteban Lledo Cristina
- Esteban Rodriguez Cecilio
- Exposito Sanz Jorge
- Fernandez Conchouso Jose Maria
- Fernandez Fuentes Asensio Felix
- Fernandez Fuentes Natalia
- Fernandez Nuñez Yolita
- Fernandez Pla Maria Begoña
- Ferro Gonzalez Jose Maria
- Figuerola Moya Antonia
- Galindo Saez Eduardo
- Garcia Bravo Coronado Alberto
- Garcia Canibe Carlos
- Garcia Chavez Manuel
- Garcia De La Cruz Maria Luisa
- Garcia Garcia Amanda
- Garzon Delgado Miguel Angel
- Gastaka Greño Luis Javier
- Gavilan Martinez Francisco
- Giner Javier Clara
- Gomez Escribano Marcos
- Gomez Luque Teresa
- Gomez Vergel Juan Luis
- Gonzalez Arisqueta Javier
- Gonzalez Etxeandia Fernando
- Gonzalez Garcia Susana
- Gonzalez Laso De La Vega Maria Angeles
- Gonzalez Zubieta Asier
- Gromaz Diaz Jose Luis
- Guardia Ullate Alicia
- Heredia Mastrantuono Barbara
- Hernaiz Quintana Jorge
- Hernandez Ruz Catalina
- Hernandis Valles Jose Alejandro
- Hernanz Canoniga Oscar
- Huete Sanchez Felix Manuel
- Iglesias Vilela Maria
- Jimenez Garcia Santos
- Jimenez Ruiz Antonio
- Jimenez Sanchez Julia
- Landera Fernandez Maria Begoña
- Leiracha Rodriguez Mario Jorge
- Lekue Aldape Aitor
- Lema Gonzalez Ana Maria
- Lodeiro Tojo Begoña
- Lopez Cordoba Maria Auxiliadora
- Lopez Gallego Eva Maria
- Lopez Moral Jessica
- Lopez Valverde Miguel
- Lopez Varela Silverio
- Luque Minguela Ana Julia
- Macia Rodriguez Luis
- Macias Leon Laura Maria
- Maneiro Maneiro Fernando
- Maneiro Rodriguez Pedro
- Manso Ramos Sergio
- Marcaida Ortiz De Artiñano Mariana
- Marin Peña Ainhoa
- Mariña Gonzalez Angel
- Martin Cervilla Isabel Maria
- Martin Santiago Juan Agustin
- Martinez Cardo Esmeralda
- Martinez De Musitu Madera Veronica
- Martinez Domingo Francisco Javier
- Martinez Herrero Jesus
- Martinez Latatu Raquel
- Martinez Sanchez Patricia
- Martinez Valderrey Bernardo
- Mas Sevilla Marc
- Mata Cuadrado Virginia
- Matarranz Sanz Jose Maria
- Medel Busto Oscar
- Mendez Lopez Oscar
- Miguel Rodriguez Carlos
- Moreno Pulido Diego
- Muñoz Caro Francisca
- Muras Sanmartin Jose Marcos
- Nava Arias Luis
- Navarro Eugenia David Jesus
- Navarro Ordoñez Maria
- Nuñez Diaz Maria Nakayama
- Ortiz Garcia Gabriel
- Otaduy Mazas Alberto Juan
- Palet Gerones Marc
- Paniagua Redondo Luis Maria
- Pascual Olave Maria Elena
- Peña Cabada Javier
- Peralbo Exposito Rafael
- Peralvarez Nieto Eva Maria
- Perez De Albeniz Campos Martin
- Perez Soler Guillermo
- Perulero Trigan Rocio
- Piñeiro Barderas Manuel
- Pique Garcia Javier
- Planes Albiol Veronica
- Prada Ferrero Rosa Maria
- Prat Hernandez Javier
- Prieto Ballesteros Antonio
- Puig Sabate Ester
- Quintela Fernandez Miriam
- Ramos Allende Iratxe
- Ramos Alonso Gabriel Jose
- Rebordinos Moran Luis
- Regades Martis Manuel Angel
- Regueira Morandeira Oscar
- Retenaga Oyarzabal Raul
- Rey Puga Noelia Maria
- Rios Cao Ana Belen
- Ripolles Matallana Raquel
- Rivera Abril Rafael
- Rodriguez Aparicio Carlos
- Rodriguez Hernandez Maria Del Carmen
- Rodriguez Nistal Ana
- Rodriguez Puente Maria Enma
- Rodriguez Sanmiguel Maria Carmen
- Rofa Andivia Patricia
- Romero Soriano Jose Juan
- Romero Susavila Juan Jose
- Rosende Furelos Jose Luis
- Salazar Estrada Leire
- Sanchez Aznar Irene
- Sanchez De Lavera Susana
- Sanchez Mate Eduardo
- Santin Gonzalez Jose Luis
- Sasia Alboniga German
- Seijas Santos Nestor Jose
- Seoane Martinez Oscar
- Soriano Garcia Reyes Juan Andres
- Suarez Hernandez Rosana
- Tombelle De Lorenzo Jacobo
- Toral Moreno Javier
- Torres Galvez Alvaro
- Ugalde Blanco Fernando
- Urresti Elosegui Begoña
- Urrutia Oregui Iratxe
- Vazquez Miranda Francisco Javier
- Velasco Martin Peñasco Milagros Beatriz
- Velez Ortiz Aitor
- Villate Martinez Francisco Javier
- Villegas Diaz Jose Manuel
- Vilorio Casado Maria Carmen
- Vizcaya Careaga Veronica
- Xandri Julio Sandra
- Yoldi Gomez Eduardo
- Zamora Solaz Maria Rosa
- Zulaica Bueno Josu
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1184 , F 42, S 8, H S 1960, I/A 3554 (23/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-148-39
Empresa: BANCO POPULAR ESPAÑOL SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Agudo Aguero Esther
- Ayuso Carreras Eloi
- Blanco Cucalon Fernando
- Brunet Guix Mireia
- Castillo Pisaca Patricia
- Castizo Rueda Beatriz
- Cespedes Navagos Diego
- Cruz Fuertes Iñigo
- De Miguel Cid De Rivera Javier
- Delgado Notario Rodrigo
- Fernandez Garcia Javier
- Garcia Martin Esther Maria
- Hernandez Ferrer Miriam
- Hernandez Ramos Laura Isabel
- Lopez Carballo Iria
- Manzano Suarez Laura
- Molera Medina Judit
- Montero Jimenez Juan Manuel
- Moreno Diaz Gabriel
- Navarro Ordoñez Maria
- Obon Hernandez De Madrid Antonio
- Perez Fernandez Almudena
- Polo Alonso Maria Teresa
- Sanchez Garcia Jose
- Sanchez Peñamaria Maria Luisa
- Sanz Miranda Carolina
- Vazquez Sotelo Diana
- Vivar Garcia Luis Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26165 , F 201, S 8, H M 2715, I/A 2215 (20/11/2009)
CVE: BORME-A-2009-231-28
Información de NAVARRO ORDOÑEZ MARIA
Mostramos los datos de NAVARRO ORDOÑEZ MARIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de NAVARRO ORDOÑEZ MARIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos