NAVARRO OLIVAN CRISTINA
Informe ejecutivo de NAVARRO OLIVAN CRISTINA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 8
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE NAVARRO OLIVAN CRISTINA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
MADERAS NAMAR SA | Administrador Solidario | 29/11/2018 | 17/05/2023 |
EHS TRANSAR 2017 SL | Socio Unico | 21/12/2017 | 16/01/2020 |
EHS TRANSAR 2017 SL | Administrador Unico | 21/12/2017 | 16/01/2020 |
EHS TRANSAR 2017 SL | Liquidador | 16/01/2020 | 16/01/2020 |
MADERAS NAMAR SA | Administrador Solidario | 07/10/2013 | 29/11/2018 |
NAVARRO MARTIN SA | Consejero Delegado Solidario | 08/10/2013 | 15/10/2018 |
NAVARRO MARTIN SA | Secretario | 08/10/2013 | 15/10/2018 |
NAVARRO MARTIN SA | Consejero | 08/10/2013 | 15/10/2018 |
VINCULACIONES DE NAVARRO OLIVAN CRISTINA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE NAVARRO OLIVAN CRISTINA
Empresa: MADERAS NAMAR SA
Administrador Solidario
- Navarro Olivan Cristina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1445 , F 21, S 8, H Z 10078, I/A 15 (17/05/2023)
CVE: BORME-A-2023-95-50
Empresa: EHS TRANSAR 2017 SL
Liquidador
- Navarro Olivan Cristina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4245 , F 3, S 8, H Z 61848, I/A 3 (16/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-15-50
Empresa: EHS TRANSAR 2017 SL
Administrador Unico
- Navarro Olivan Cristina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4245 , F 3, S 8, H Z 61848, I/A 3 (16/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-15-50
Empresa: MADERAS NAMAR SA
Administrador Solidario
- Navarro Olivan Belen
- Navarro Olivan Cristina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1445 , F 21, S 8, H Z 10078, I/A 14 (29/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-233-50
Empresa: MADERAS NAMAR SA
Administrador Solidario
- Navarro Olivan Belen
- Navarro Olivan Cristina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1445 , F 21, S 8, H Z 10078, I/A 14 (29/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-233-50
Empresa: NAVARRO MARTIN SA
Consejero Delegado Solidario
- Navarro Olivan Cristina
- Navarro Olivan Natalia
Consejero
- Lacueva Gargallo Jesus
- Navarro Olivan Cristina
- Navarro Olivan Natalia
Presidente
Secretario
- Navarro Olivan Cristina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2464 , F 223, S 8, H Z 9370, I/A 21 (15/10/2018)
CVE: BORME-A-2018-202-50
Empresa: EHS TRANSAR 2017 SL
Administrador Unico
- Navarro Olivan Cristina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4245 , F 3, S 8, H Z 61848, I/A 2 (21/12/2017)
CVE: BORME-A-2017-246-50
Empresa: EHS TRANSAR 2017 SL
Socio Único
- Navarro Olivan Cristina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4245 , F 3, S 8, H Z 61848, I/A 2 (21/12/2017)
CVE: BORME-A-2017-246-50
Empresa: NAVARRO MARTIN SA
Consejero
- Navarro Olivan Cristina
- Navarro Olivan Natalia
Presidente
Secretario
- Navarro Olivan Cristina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2464 , F 223, S 8, H Z 9370, I/A 20 (08/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-198-50
Empresa: NAVARRO MARTIN SA
Consejero Delegado Solidario
- Navarro Olivan Cristina
- Navarro Olivan Natalia
Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2464 , F 223, S 8, H Z 9370, I/A 20 (08/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-198-50
VER MAS ACTOS
Información de NAVARRO OLIVAN CRISTINA
Mostramos los datos de NAVARRO OLIVAN CRISTINA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de NAVARRO OLIVAN CRISTINA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos