NAVARRO MORO GABRIEL
Informe ejecutivo de NAVARRO MORO GABRIEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE NAVARRO MORO GABRIEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
EXPLOTACION AGROPECUARIA EL PORTICHUELO SL | Administrador Unico | 25/05/2016 | 04/03/2021 |
LOS NAVARROS DE JABUGO 2020 SL | Socio Unico | 16/08/2018 | 20/11/2020 |
LOS NAVARROS DE JABUGO 2020 SL | Administrador Unico | 16/08/2018 | 20/11/2020 |
VINCULACIONES DE NAVARRO MORO GABRIEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE NAVARRO MORO GABRIEL
Administrador Unico
- Navarro Moro Gabriel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6197 , F 141, S 8, H SE109611, I/A 2 (04/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-49-41
Empresa: LOS NAVARROS DE JABUGO 2020 SL
Administrador Unico
- Navarro Moro Gabriel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1117 , F 99, S 8, H H 24642, I/A 4 (20/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-234-21
Empresa: LOS NAVARROS DE JABUGO 2020 SL
Administrador Unico
- Navarro Moro Gabriel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1117 , F 98, S 8, H H 24642, I/A 1 (16/08/2018)
CVE: BORME-A-2018-163-21
Empresa: LOS NAVARROS DE JABUGO 2020 SL
Socio Único
- Navarro Moro Gabriel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1117 , F 98, S 8, H H 24642, I/A 1 (16/08/2018)
CVE: BORME-A-2018-163-21
Administrador Unico
- Navarro Moro Gabriel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6197 , F 140, S 8, H SE109611, I/A 1 (25/05/2016)
CVE: BORME-A-2016-105-41
Información de NAVARRO MORO GABRIEL
Mostramos los datos de NAVARRO MORO GABRIEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de NAVARRO MORO GABRIEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos