NAVARRO MESA JOSE MARIA
Informe ejecutivo de NAVARRO MESA JOSE MARIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE NAVARRO MESA JOSE MARIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
APLICACIONES ELECTRICAS DEL AUTOMOVIL SA | Socio Unico | 21/05/2019 | |
APLICACIONES ELECTRICAS DEL AUTOMOVIL SA | Administrador Unico | 21/05/2019 | |
HITASUR MAQUINARIA SL | Socio Unico | 27/04/2016 | |
HITASUR MAQUINARIA SL | Administrador Unico | 27/04/2016 |
VINCULACIONES DE NAVARRO MESA JOSE MARIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE NAVARRO MESA JOSE MARIA
Empresa: EL DETALLE DEL AUTOMOVIL SL
Administrador Unico
- Navarro Mesa Jose Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2596 , F 207, S 8, H CO 38487, I/A 4 (05/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-28-14
Administrador Unico
- Navarro Mesa Jose Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 612 , F 155, S 8, H CO 3082, I/A 13 (21/05/2019)
CVE: BORME-A-2019-99-14
Socio Único
- Navarro Mesa Jose Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 612 , F 155, S 8, H CO 3082, I/A 13 (21/05/2019)
CVE: BORME-A-2019-99-14
Empresa: EL DETALLE DEL AUTOMOVIL SL
Administrador Unico
- Navarro Mesa Jose Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2596 , F 207, S 8, H CO 38487, I/A 6 (20/03/2018)
CVE: BORME-A-2018-61-14
Empresa: HITASUR MAQUINARIA SL
Administrador Unico
- Navarro Mesa Jose Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2516 , F 141, S 8, H CO 36851, I/A 1 (27/04/2016)
CVE: BORME-A-2016-84-14
Empresa: HITASUR MAQUINARIA SL
Socio Único
- Navarro Mesa Jose Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2516 , F 141, S 8, H CO 36851, I/A 1 (27/04/2016)
CVE: BORME-A-2016-84-14
Información de NAVARRO MESA JOSE MARIA
Mostramos los datos de NAVARRO MESA JOSE MARIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de NAVARRO MESA JOSE MARIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos