NAVARRO MARTINEZ SALVADOR
Informe ejecutivo de NAVARRO MARTINEZ SALVADOR
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 5
Empresas activas: 4
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE NAVARRO MARTINEZ SALVADOR
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
NETOLIET SL | Consejero Delegado Solidario | 12/12/2013 | |
NETOLIET SL | Consejero | 12/12/2013 | |
TASA MOLINS SL | Administrador Unico | 23/03/2012 | |
SKINDO SERVICIOS SL | Apoderado | 05/07/2011 | |
SOCIEDAD AGRICOLA SIERRA CALDERONA SL | Administrador Unico | 15/09/2010 |
VINCULACIONES DE NAVARRO MARTINEZ SALVADOR
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE NAVARRO MARTINEZ SALVADOR
Empresa: NETOLIET SL
Consejero Delegado Solidario
- Boronat Ombuena Gonzalo Javier
- Navarro Martinez Salvador
- Pascual Berlanga Manuel
Consejero
- Boronat Ombuena Gonzalo Javier
- Navarro Martinez Salvador
- Pascual Berlanga Manuel
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9648, L 6930, F 70, S 8, H V 154587, I/A 2 (12/12/2013)
CVE: BORME-A-2013-242-46
Empresa: TASA MOLINS SL
Administrador Unico
- Navarro Martinez Salvador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37474 , F 222, S 8, H B 300365, I/A 2 (23/03/2012)
CVE: BORME-A-2012-66-08
Empresa: SKINDO SERVICIOS SL
Apoderado
- Navarro Martinez Salvador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8546, L 5835, F 39, S 8, H V 117178, I/A 7 (05/07/2011)
CVE: BORME-A-2011-134-46
Empresa: SKINDO SERVICIOS SL
Administrador Unico
- Navarro Martinez Salvador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8546, L 5835, F 39, S 8, H V 117178, I/A 5 (17/06/2011)
CVE: BORME-A-2011-123-46
Empresa: CIBOCONSTRUCCION SL
Administrador Unico
- Navarro Martinez Salvador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8177, L 5469, F 95, S 8, H V 105202, I/A 6 (09/11/2010)
CVE: BORME-A-2010-221-46
Administrador Unico
- Navarro Martinez Salvador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1094, L 658, F 193, S 8, H CS 18479, I/A 3 (15/09/2010)
CVE: BORME-A-2010-187-12
Administrador Mancomunado
- Navarro Martinez Salvador
- Villalba Diago Joaquin Vicente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1094, L 658, F 193, S 8, H CS 18479, I/A 3 (15/09/2010)
CVE: BORME-A-2010-187-12
Información de NAVARRO MARTINEZ SALVADOR
Mostramos los datos de NAVARRO MARTINEZ SALVADOR que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de NAVARRO MARTINEZ SALVADOR, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos