NAVARRO MARTINEZ MARIA LUISA
Informe ejecutivo de NAVARRO MARTINEZ MARIA LUISA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE NAVARRO MARTINEZ MARIA LUISA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ESTUDI D'INTERIORS PAS A PAS SL | Administrador Unico | 11/04/2017 |
VINCULACIONES DE NAVARRO MARTINEZ MARIA LUISA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE NAVARRO MARTINEZ MARIA LUISA
Empresa: ORNA TECNICOS SL
Administrador Solidario
- Navarro Martinez Maria Luisa
- Orgaz Larrumbe Jose Luis
- Orgaz Navarro Gabriel
- Orgaz Navarro Jose Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7737 , F 61, S 8, H M 125094, I/A 3 (15/09/2022)
CVE: BORME-A-2022-182-28
Empresa: ESTUDI D'INTERIORS PAS A PAS SL
Administrador Unico
- Navarro Martinez Maria Luisa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9944, L 7226, F 93, S 8, H V 164690, I/A 3 (11/04/2017)
CVE: BORME-A-2017-75-46
Administrador Solidario
- Navarro Martinez Maria Luisa
- Vera Navalon Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 273 , F 71, S 8, H CU 258, I/A 4 (31/12/2009)
CVE: BORME-A-2010-13-16
Información de NAVARRO MARTINEZ MARIA LUISA
Mostramos los datos de NAVARRO MARTINEZ MARIA LUISA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de NAVARRO MARTINEZ MARIA LUISA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos