NAVARRO MARTIN ALEJANDRO
Informe ejecutivo de NAVARRO MARTIN ALEJANDRO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE NAVARRO MARTIN ALEJANDRO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
MADERAS NAVARRO MARTIN SL | Apoderado | 20/02/2020 | |
INDALO-TURBULA SL | Administrador Solidario | 27/01/2015 |
VINCULACIONES DE NAVARRO MARTIN ALEJANDRO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE NAVARRO MARTIN ALEJANDRO
Empresa: MADERAS NAVARRO MARTIN SL
Apoderado
- Navarro Martin Alejandro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 989, L 753, F 197, S 8, H AB 26525, I/A 3 (20/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-40-02
Empresa: MADERAS NAVARRO MARTIN SL
Administrador Unico
- Navarro Martin Alejandro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 989, L 753, F 197, S 8, H AB 26525, I/A 2 (20/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-40-02
Empresa: MADERAS NAVARRO MARTIN SL
Administrador Unico
- Navarro Martin Alejandro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 989, L 753, F 195, S 8, H AB 26525, I/A 1 (05/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-9-02
Empresa: INDALO-TURBULA SL
Administrador Solidario
- Navarro Martin Alejandro
- Navarro Pastor Gines
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 943, L 707, F 19, S 8, H AB 17515, I/A 4 (27/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-22-02
Empresa: INDALO-TURBULA SL
Administrador Unico
- Navarro Martin Alejandro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 943, L 707, F 19, S 8, H AB 17515, I/A 4 (27/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-22-02
Empresa: INDALO-TURBULA SL
Administrador Unico
- Navarro Martin Alejandro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 841, L 605, F 167, S 8, H AB 17515, I/A 2 (15/03/2011)
CVE: BORME-A-2011-58-02
Información de NAVARRO MARTIN ALEJANDRO
Mostramos los datos de NAVARRO MARTIN ALEJANDRO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de NAVARRO MARTIN ALEJANDRO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos