NAVARRO MARTI RAMON
Informe ejecutivo de NAVARRO MARTI RAMON
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE NAVARRO MARTI RAMON
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
RNM 1987 SERVEIS SL | Administrador Unico | 28/11/2019 | |
EMP SPORT EVENTS SL | Socio Unico | 02/04/2019 |
VINCULACIONES DE NAVARRO MARTI RAMON
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE NAVARRO MARTI RAMON
Empresa: EMP SPORT EVENTS SL
Administrador Unico
- Navarro Marti Ramon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3127 , F 26, S 8, H T 54007, I/A 5 (12/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-13-43
Empresa: JUAN NAVARRO SUBIRATS SL
Administrador Unico
- Navarro Marti Ramon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1353 , F 85, S 8, H T 15952, I/A 4 (28/11/2019)
CVE: BORME-A-2019-235-43
Empresa: EMP SPORT EVENTS SL
Nuevo Socio Único
- Navarro Marti Ramon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3127 , F 26, S 8, H T 54007, I/A 3 (02/04/2019)
CVE: BORME-A-2019-69-43
Empresa: EMP SPORT EVENTS SL
Administrador Unico
- Navarro Marti Ramon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43372 , F 127, S 8, H B 427017, I/A 6 (16/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-20-08
Información de NAVARRO MARTI RAMON
Mostramos los datos de NAVARRO MARTI RAMON que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de NAVARRO MARTI RAMON, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos