NAVARRO MARMOL MANUEL ANTONIO
Informe ejecutivo de NAVARRO MARMOL MANUEL ANTONIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 8
Empresas activas: 5
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE NAVARRO MARMOL MANUEL ANTONIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
DESARROLLOS INMOBILIARIOS MEDITERRANEOS OCCIDENTALES SL | Administrador Solidario | 30/01/2019 | |
MANUEL NAVARRO. PROYECTO UNICO SL | Socio Unico | 18/01/2018 | |
MANUEL NAVARRO. PROYECTO UNICO SL | Administrador Unico | 18/01/2018 | |
CAJA DE GRILLOS PRODUCCIONES SL | Socio Unico | 10/02/2017 | |
CAJA DE GRILLOS PRODUCCIONES SL | Administrador Unico | 10/02/2017 | |
PRODUCTOS MIJEÑOS SL | Socio Unico | 12/01/2015 | |
PRODUCTOS MIJEÑOS SL | Administrador Unico | 12/01/2015 | |
MIJAS COMUNICACION SA | Consejero Delegado Solidario | 31/07/2014 |
VINCULACIONES DE NAVARRO MARMOL MANUEL ANTONIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE NAVARRO MARMOL MANUEL ANTONIO
Administrador Solidario
- Llopis Gomis Rafael Teudiselo
- Navarro Marmol Manuel Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5806, L 4713, F 26, S 8, H MA149002, I/A 1 (30/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-26-29
Empresa: MANUEL NAVARRO. PROYECTO UNICO SL
Administrador Unico
- Navarro Marmol Manuel Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5692, L 4599, F 80, S 8, H MA143186, I/A 1 (18/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-21-29
Empresa: MANUEL NAVARRO. PROYECTO UNICO SL
Socio Único
- Navarro Marmol Manuel Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5692, L 4599, F 80, S 8, H MA143186, I/A 1 (18/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-21-29
Empresa: CAJA DE GRILLOS PRODUCCIONES SL
Administrador Unico
- Navarro Marmol Manuel Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5591, L 4498, F 156, S 8, H MA138121, I/A 1 (10/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-34-29
Empresa: CAJA DE GRILLOS PRODUCCIONES SL
Socio Único
- Navarro Marmol Manuel Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5591, L 4498, F 156, S 8, H MA138121, I/A 1 (10/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-34-29
Empresa: MIJAS COMUNICACION SA
Consejero Delegado
Consejero
- Bravo Ramos Mario
- Carrasco Guerrero Marcos
- Conde Cibran Maria Del Pilar
- Navarro Marmol Manuel Antonio
- Nozal Lajo Jose Angel
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3761, L 2672, F 217, S 8, H MA 13031, I/A 30 (07/10/2015)
CVE: BORME-A-2015-198-29
Empresa: PRODUCTOS MIJEÑOS SL
Administrador Unico
- Navarro Marmol Manuel Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5069, L 3976, F 87, S 8, H MA115723, I/A 3 (12/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-13-29
Empresa: PRODUCTOS MIJEÑOS SL
Socio Único
- Navarro Marmol Manuel Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5069, L 3976, F 87, S 8, H MA115723, I/A 3 (12/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-13-29
Empresa: MIJAS COMUNICACION SA
Consejero Delegado Solidario
- Bravo Ramos Mario
- Carrasco Guerrero Marcos
- Conde Cibran Maria Del Pilar
- Navarro Marmol Manuel Antonio
- Nozal Lajo Jose Angel
Consejero
- Bravo Ramos Mario
- Carrasco Guerrero Marcos
- Navarro Marmol Manuel Antonio
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3761, L 2672, F 217, S 8, H MA 13031, I/A 29 (31/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-149-29
Consejero Delegado
Consejero
Gerente
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1560, L 473, F 108, S 8, H MA 2031, I/A 35 (17/08/2011)
CVE: BORME-A-2011-166-29
VER MAS ACTOS
Información de NAVARRO MARMOL MANUEL ANTONIO
Mostramos los datos de NAVARRO MARMOL MANUEL ANTONIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de NAVARRO MARMOL MANUEL ANTONIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos