NAVARRO MALET FEDERICO
Informe ejecutivo de NAVARRO MALET FEDERICO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE NAVARRO MALET FEDERICO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CIMA AUTOMATIZACION VALENCIA SL | Administrador Solidario | 30/05/2022 | |
CIMA MAQUINARIA TEXTIL SL | Administrador Unico | 22/03/2017 | |
CATALANA INDUSTRIAL DE MAQUINARIA Y AUTOMATISMOS SL | Administrador Unico | 18/01/2010 |
VINCULACIONES DE NAVARRO MALET FEDERICO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE NAVARRO MALET FEDERICO
Empresa: CIMA AUTOMATIZACION VALENCIA SL
Administrador Solidario
- Navarro Malet Federico
- Santamaria Diaz Jose Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 11184, L 8462, F 77, S 8, H V 204791, I/A 1 (30/05/2022)
CVE: BORME-A-2022-106-46
Empresa: CIMA MAQUINARIA TEXTIL SL
Administrador Unico
- Navarro Malet Federico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45837 , F 149, S 8, H B 500592, I/A 1 (22/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-62-08
Administrador Unico
- Navarro Malet Federico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36342 , F 138, S 8, H B 285701, I/A 4 (18/01/2010)
CVE: BORME-A-2010-18-08
Información de NAVARRO MALET FEDERICO
Mostramos los datos de NAVARRO MALET FEDERICO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de NAVARRO MALET FEDERICO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos