NAVARRO LIZCANO MARIA DESEADA
Informe ejecutivo de NAVARRO LIZCANO MARIA DESEADA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE NAVARRO LIZCANO MARIA DESEADA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
DEYMA SHOES SL | Apoderado | 04/11/2021 |
VINCULACIONES DE NAVARRO LIZCANO MARIA DESEADA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE NAVARRO LIZCANO MARIA DESEADA
Empresa: DEYMA SHOES SL
Apoderado
- Navarro Lizcano Maria Deseada
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3570 , F 104, S 8, H A 128012, I/A 6 (04/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-219-03
Empresa: GOOFY SHOES SL
Administrador Unico
- Navarro Lizcano Maria Deseada
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3001 , F 140, S 8, H A 96109, I/A 3 (17/05/2012)
CVE: BORME-A-2012-99-03
Empresa: DEYMA SHOES SL
Administrador Unico
- Navarro Lizcano Maria Deseada
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3570 , F 104, S 8, H A 128012, I/A 2 (29/03/2012)
CVE: BORME-A-2012-70-03
Empresa: DEYMA SHOES SL
Administrador Unico
- Navarro Lizcano Maria Deseada
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3570 , F 103, S 8, H A 128012, I/A 1 (16/12/2011)
CVE: BORME-A-2011-244-03
Información de NAVARRO LIZCANO MARIA DESEADA
Mostramos los datos de NAVARRO LIZCANO MARIA DESEADA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de NAVARRO LIZCANO MARIA DESEADA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos