NAVARRO LAGUNA MARIA DEL CARMEN
Informe ejecutivo de NAVARRO LAGUNA MARIA DEL CARMEN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE NAVARRO LAGUNA MARIA DEL CARMEN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
PENTA DISEÑO SL | Apoderado | 16/01/2018 | |
SEBEGOR SL | Apoderado | 16/01/2018 | |
SEBEGOR SL | Apoderado | 09/04/2010 | |
PENTA DISEÑO SL | Apoderado | 31/03/2010 |
VINCULACIONES DE NAVARRO LAGUNA MARIA DEL CARMEN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE NAVARRO LAGUNA MARIA DEL CARMEN
Empresa: SEBEGOR SL
Apoderado
- Navarro Laguna Maria Del Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 11865 , F 211, S 8, H M 4845, I/A 9 (16/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-18-28
Empresa: PENTA DISEÑO SL
Apoderado
- Navarro Laguna Maria Del Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27465 , F 151, S 8, H M 6667, I/A 7 (16/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-16-28
Empresa: SEBEGOR SL
Apoderado
- Navarro Laguna Maria Del Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 11865 , F 210, S 8, H M 4845, I/A 7 (09/04/2010)
CVE: BORME-A-2010-74-28
Empresa: SEBEGOR SL
Administrador Solidario
- Navarro Laguna Maria Del Carmen
- Segorbe Pelaez Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 11865 , F 210, S 8, H M 4845, I/A 6 (09/04/2010)
CVE: BORME-A-2010-74-28
Empresa: PENTA DISEÑO SL
Apoderado
- Navarro Laguna Maria Del Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27465 , F 150, S 8, H M 6667, I/A 6 (31/03/2010)
CVE: BORME-A-2010-69-28
Empresa: PENTA DISEÑO SL
Administrador Solidario
- Navarro Laguna Maria Del Carmen
- Segorbe Pelaez Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 336 , F 84, S 8, H M 6667, I/A 5 (31/03/2010)
CVE: BORME-A-2010-69-28
Información de NAVARRO LAGUNA MARIA DEL CARMEN
Mostramos los datos de NAVARRO LAGUNA MARIA DEL CARMEN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de NAVARRO LAGUNA MARIA DEL CARMEN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos