NAVARRO JULIAN- AUGUSTO
Informe ejecutivo de NAVARRO JULIAN- AUGUSTO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 4
CARGOS DE NAVARRO JULIAN- AUGUSTO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
FETESA SA | Administrador Unico | 03/02/2011 | 03/01/2024 |
CANOVAS INTERIORISMO SL | Administrador Unico | 19/10/2009 | 05/04/2011 |
FETESA SA | Representante | 03/02/2011 | |
CARACENA DEL VALLE SA | Administrador Unico | 03/02/2011 | |
ENTABAN BIOCOMBUSTIBLES DEL GUADALQUIVIR SA | Consejero | 04/02/2010 |
VINCULACIONES DE NAVARRO JULIAN- AUGUSTO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE NAVARRO JULIAN- AUGUSTO
Empresa: FETESA SA
Administrador Unico
- Navarro Julian- Augusto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3342 , F 191, S 8, H M 56697, I/A 18 (03/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-7-28
Empresa: FETESA SA
Administrador Unico
- Navarro Julian- Augusto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3342 , F 191, S 8, H M 56697, I/A 17 (22/09/2017)
CVE: BORME-A-2017-188-28
Empresa: CANOVAS-PERELLI SL
Administrador Unico
- Navarro Julian- Augusto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27019 , F 212, S 8, H M 486825, I/A 2 (05/04/2011)
CVE: BORME-A-2011-74-28
Empresa: CARACENA DEL VALLE SA
Administrador Unico
- Navarro Julian- Augusto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25542 , F 22, S 8, H M 460258, I/A 5 (03/02/2011)
CVE: BORME-A-2011-31-28
Empresa: FETESA SA
Administrador Unico
- Navarro Julian- Augusto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3342 , F 186, S 8, H M 56697, I/A 15 (03/02/2011)
CVE: BORME-A-2011-31-28
Empresa: FETESA SA
Administrador Unico
Representante
- Navarro Julian- Augusto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3342 , F 186, S 8, H M 56697, I/A 15 (03/02/2011)
CVE: BORME-A-2011-31-28
Consejero
- Navarro Julian- Augusto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3390 , F 223, S 8, H SE 46906, I/A 20 (04/02/2010)
CVE: BORME-A-2010-32-41
Empresa: CANOVAS-PERELLI SL
Administrador Unico
- Navarro Julian- Augusto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27019 , F 208, S 8, H M 486825, I/A 1 (19/10/2009)
CVE: BORME-A-2009-208-28
Información de NAVARRO JULIAN- AUGUSTO
Mostramos los datos de NAVARRO JULIAN- AUGUSTO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de NAVARRO JULIAN- AUGUSTO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos