NAVARRO INIESTA ROSARIO
Informe ejecutivo de NAVARRO INIESTA ROSARIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE NAVARRO INIESTA ROSARIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
VIATGES ABRERA SA | Administrador Solidario | 31/01/2020 | |
VIATGES ABRERA SA | Administrador Solidario | 13/01/2015 | |
VIATGES ABRERA SA | Administrador Solidario | 12/07/2010 |
VINCULACIONES DE NAVARRO INIESTA ROSARIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE NAVARRO INIESTA ROSARIO
Empresa: VIATGES ABRERA SA
Administrador Solidario
- Lobato Hidalgo Antonio
- Navarro Iniesta Rosario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37173 , F 172, S 8, H B 127424, I/A 15 (31/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-26-08
Empresa: VIATGES ABRERA SA
Administrador Solidario
- Lobato Hidalgo Antonio
- Navarro Iniesta Rosario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37173 , F 172, S 8, H B 127424, I/A 14 (13/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-14-08
Empresa: VIATGES ABRERA SA
Administrador Solidario
- Lobato Hidalgo Antonio
- Navarro Iniesta Rosario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37173 , F 171, S 8, H B 127424, I/A 12 (12/07/2010)
CVE: BORME-A-2010-139-08
Información de NAVARRO INIESTA ROSARIO
Mostramos los datos de NAVARRO INIESTA ROSARIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de NAVARRO INIESTA ROSARIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos