NAVARRO HOMET MARINA
Informe ejecutivo de NAVARRO HOMET MARINA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 10
Empresas activas: 5
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE NAVARRO HOMET MARINA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
MAGORO INVERSIONES SL | Socio Unico | 19/01/2024 | |
MAGORO INVERSIONES SL | Administrador Unico | 19/01/2024 | |
AGROPECUARIA LOS MEDRANOS SL | Socio Unico | 17/02/2020 | |
ESVERNIA INVESTMENTS SL | Apoderado | 22/06/2016 | |
CUEVAS DEL REAL CORTIJO DE SAN ISIDRO SA | Presidente | 06/04/2016 | |
AGROPECUARIA LOS MEDRANOS SL | Administrador Unico | 29/07/2015 | |
AGROPECUARIA LOS MEDRANOS SL | Apoderado | 24/04/2015 | |
INVERSIONES NHET SL | Consejero | 03/07/2014 | |
CUEVAS DEL REAL CORTIJO DE SAN ISIDRO SA | Apoderado | 05/05/2010 | |
CUEVAS DEL REAL CORTIJO DE SAN ISIDRO SA | Consejero | 07/04/2010 |
VINCULACIONES DE NAVARRO HOMET MARINA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE NAVARRO HOMET MARINA
Empresa: MAGORO INVERSIONES SL
Administrador Unico
- Navarro Homet Marina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46257 , F 70, S 8, H M 812548, I/A 1 (19/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-19-28
Empresa: MAGORO INVERSIONES SL
Socio Único
- Navarro Homet Marina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46257 , F 70, S 8, H M 812548, I/A 1 (19/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-19-28
Consejero
- Navarro Homet Abel
- Navarro Homet Alberto
- Navarro Homet Marina
Presidente
- Navarro Homet Marina
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 13661 , F 18, S 8, H M 222527, I/A 12 (23/07/2021)
CVE: BORME-A-2021-145-28
Empresa: AGROPECUARIA LOS MEDRANOS SL
Socio Único
- Navarro Homet Marina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33190 , F 60, S 8, H M 597232, I/A 5 (17/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-37-28
Empresa: ESVERNIA INVESTMENTS SL
Apoderado
- Arqueros Fernandez Manuel
- Diez Paramo Teodoro
- Navarro Homet Alberto
- Navarro Homet Marina
- Olivares De La Cerda Isabel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32896 , F 184, S 8, H M 592302, I/A 4 (22/06/2016)
CVE: BORME-A-2016-123-28
Empresa: INVERSIONES NHET SL
Consejero
- Navarro Homet Abel
- Navarro Homet Marina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33971 , F 181, S 8, H M 35397, I/A 17 (06/06/2016)
CVE: BORME-A-2016-112-28
Presidente
- Navarro Homet Marina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 13661 , F 18, S 8, H M 222527, I/A 11 (06/04/2016)
CVE: BORME-A-2016-71-28
Empresa: AGROPECUARIA LOS MEDRANOS SL
Administrador Unico
- Navarro Homet Marina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33190 , F 59, S 8, H M 597232, I/A 3 (29/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-147-28
Consejero
- Navarro Homet Abel
- Navarro Homet Alberto
- Navarro Homet Marina
- Navarro Iglesias Jose Luis
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 13661 , F 18, S 8, H M 222527, I/A 10 (24/04/2015)
CVE: BORME-A-2015-83-28
Empresa: AGROPECUARIA LOS MEDRANOS SL
Apoderado
- Navarro Homet Marina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33190 , F 58, S 8, H M 597232, I/A 2 (24/04/2015)
CVE: BORME-A-2015-83-28
VER MAS ACTOS
Información de NAVARRO HOMET MARINA
Mostramos los datos de NAVARRO HOMET MARINA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de NAVARRO HOMET MARINA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos