NAVARRO GONZALEZ ISABEL
Informe ejecutivo de NAVARRO GONZALEZ ISABEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE NAVARRO GONZALEZ ISABEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CASA PLUMA SL | Administrador Solidario | 29/10/2015 | |
J GRANDE VIALES TIETAR SL | Administrador Unico | 12/11/2012 |
VINCULACIONES DE NAVARRO GONZALEZ ISABEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE NAVARRO GONZALEZ ISABEL
Empresa: ESYLO CONSULTORIA SL
Administrador Unico
- Navarro Gonzalez Isabel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 589 , F 23, S 8, H CR 24014, I/A 5 (11/10/2017)
CVE: BORME-A-2017-202-13
Empresa: CASA PLUMA SL
Administrador Solidario
- Navarro Gonzalez Isabel
- Navarro Gonzalez Tomas
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 604 , F 87, S 8, H CR 24703, I/A 1 (29/10/2015)
CVE: BORME-A-2015-212-13
Empresa: ESYLO CONSULTORIA SL
Administrador Unico
- Navarro Gonzalez Isabel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 589 , F 21, S 8, H CR 24014, I/A 1 (19/11/2014)
CVE: BORME-A-2014-226-13
Empresa: ESYLO CONSULTORIA SL
Socio Único
- Navarro Gonzalez Isabel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 589 , F 21, S 8, H CR 24014, I/A 1 (19/11/2014)
CVE: BORME-A-2014-226-13
Empresa: J GRANDE VIALES TIETAR SL
Administrador Unico
- Navarro Gonzalez Isabel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 126, L 84, F 174, S 8, H AV 4452, I/A 6 (12/11/2012)
CVE: BORME-A-2012-231-05
Información de NAVARRO GONZALEZ ISABEL
Mostramos los datos de NAVARRO GONZALEZ ISABEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de NAVARRO GONZALEZ ISABEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos