NAVARRO GIL ANGEL MIGUEL
Informe ejecutivo de NAVARRO GIL ANGEL MIGUEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 4
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE NAVARRO GIL ANGEL MIGUEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SESITORRENT SL | Consejero | 26/06/2023 | |
VIOTAN INVERSIONES SL | Administrador Unico | 11/04/2019 | |
ASAMA CAMPANAR SL | Administrador Unico | 19/08/2014 | |
SERVICIOS FUNEBRES HORTA SUD SL | Administrador Solidario | 11/04/2013 |
VINCULACIONES DE NAVARRO GIL ANGEL MIGUEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE NAVARRO GIL ANGEL MIGUEL
Empresa: SESITORRENT SL
Consejero
- Navarro Gil Angel Miguel
- Navarro Gil Antonia
- Navarro Gil Ismael
- Navarro Gil Maria Consuelo
- Roldan Diaz Miguel
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 11404, L 8682, F 92, S 8, H V 211995, I/A 1 (26/06/2023)
CVE: BORME-A-2023-125-46
Empresa: VIOTAN TRANSPORTES Y LOGISTICA SL
Administrador Unico
- Navarro Gil Angel Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10526, L 7807, F 191, S 8, H V 182932, I/A 2 (13/12/2021)
CVE: BORME-A-2021-242-46
Empresa: VIOTAN INVERSIONES SL
Administrador Unico
- Navarro Gil Angel Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10656, L 7937, F 96, S 8, H V 187216, I/A 1 (11/04/2019)
CVE: BORME-A-2019-76-46
Empresa: VIOTAN TRANSPORTES Y LOGISTICA SL
Administrador Unico
- Navarro Gil Angel Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10526, L 7807, F 191, S 8, H V 182932, I/A 1 (12/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-138-46
Empresa: ASAMA CAMPANAR SL
Administrador Unico
- Navarro Gil Angel Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9840, L 7122, F 56, S 8, H V 161098, I/A 1 (19/08/2014)
CVE: BORME-A-2014-161-46
Empresa: SERVICIOS FUNEBRES HORTA SUD SL
Administrador Solidario
- Aroca Fuentes Manuel
- Navarro Gil Angel Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9613, L 6895, F 50, S 8, H V 153378, I/A 1 (11/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-73-46
Información de NAVARRO GIL ANGEL MIGUEL
Mostramos los datos de NAVARRO GIL ANGEL MIGUEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de NAVARRO GIL ANGEL MIGUEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos