NAVARRO GASSO FERNANDO
Informe ejecutivo de NAVARRO GASSO FERNANDO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE NAVARRO GASSO FERNANDO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ALMACAL SL | Administrador Solidario | 02/03/2022 | |
ALALTEA SL | Presidente | 11/10/2018 | |
ALALTEA SL | Consejero | 11/10/2018 | |
ALALTEA SL | Apoderado Solidario | 06/02/2015 |
VINCULACIONES DE NAVARRO GASSO FERNANDO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE NAVARRO GASSO FERNANDO
Empresa: ALMACAL SL
Administrador Solidario
- Bertomeu Navarro Jose Vicente
- Navarro Gasso Fernando
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1988 , F 82, S 8, H A 41436, I/A 5 (02/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-48-03
Empresa: ALMACAL SL
Administrador Unico
- Navarro Gasso Fernando
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1988 , F 82, S 8, H A 41436, I/A 5 (02/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-48-03
Empresa: ALALTEA SL
Consejero
- Bertomeu Navarro Jose Vicente
- Bertomeu Navarro Maria Jose Genoveva
- Navarro Gasso Fernando
Presidente
- Navarro Gasso Fernando
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2646 , F 108, S 8, H A 76304, I/A 5 (11/10/2018)
CVE: BORME-A-2018-202-03
Empresa: ALALTEA SL
Apoderado Solidario
- Bertomeu Navarro Jose Vicente
- Bertomeu Navarro Maria Jose Genoveva
- Navarro Gasso Fernando
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2646 , F 108, S 8, H A 76304, I/A 3 (06/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-31-03
Empresa: SAN XAVIER SL
Apoderado Mancomunado
Apoderado Solidario
- Belmonte Rodriguez Alfonso
- Bertomeu Marti Jose
- Espadas Guirao Jose
- Llorca Nicolau Manuel Jose
- Navarro Gasso Fernando
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3547 , F 26, S 8, H A 13977, I/A 8 (19/08/2011)
CVE: BORME-A-2011-166-03
Empresa: SOTUR SL
Apoderado Mancomunado
Apoderado Solidario
- Belmonte Rodriguez Alfonso
- Bertomeu Marti Jose
- Espadas Guirao Jose Maria
- Llorca Nicolau Manuel Jose
- Navarro Gasso Fernando
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3544 , F 172, S 8, H A 13522, I/A 9 (19/08/2011)
CVE: BORME-A-2011-166-03
Información de NAVARRO GASSO FERNANDO
Mostramos los datos de NAVARRO GASSO FERNANDO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de NAVARRO GASSO FERNANDO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos