NAVARRO GARCIA MARIA TRINIDAD
Informe ejecutivo de NAVARRO GARCIA MARIA TRINIDAD
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE NAVARRO GARCIA MARIA TRINIDAD
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
TLM-OPERADORES LOGISTICOS DEL MEDITERRANEO SL | Apoderado | 26/01/2012 | |
TRANSLOMED LEVANTE SL | Apoderado | 26/01/2012 |
VINCULACIONES DE NAVARRO GARCIA MARIA TRINIDAD
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE NAVARRO GARCIA MARIA TRINIDAD
Empresa: TRANSLOMED LEVANTE SL
Apoderado
- Navarro Garcia Maria Trinidad
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3300 , F 78, S 8, H A 112952, I/A 10 (26/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-26-03
Apoderado
- Navarro Garcia Maria Trinidad
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3453 , F 98, S 8, H A 121363, I/A 4 (26/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-26-03
Administrador Unico
- Navarro Garcia Maria Trinidad
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3453 , F 98, S 8, H A 121363, I/A 3 (25/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-26-03
Empresa: TRANSLOMED LEVANTE SL
Administrador Unico
- Navarro Garcia Maria Trinidad
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3300 , F 78, S 8, H A 112952, I/A 9 (25/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-26-03
Empresa: TRANSLOMED LEVANTE SL
Administrador Unico
- Navarro Garcia Maria Trinidad
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3300 , F 77, S 8, H A 112952, I/A 6 (21/07/2010)
CVE: BORME-A-2010-145-03
Administrador Unico
- Navarro Garcia Maria Trinidad
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3453 , F 96, S 8, H A 121363, I/A 1 (11/05/2010)
CVE: BORME-A-2010-96-03
Información de NAVARRO GARCIA MARIA TRINIDAD
Mostramos los datos de NAVARRO GARCIA MARIA TRINIDAD que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de NAVARRO GARCIA MARIA TRINIDAD, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos