NAVARRO GALINDO ROBERTO
Informe ejecutivo de NAVARRO GALINDO ROBERTO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 19
Empresas inactivas: 4
CARGOS DE NAVARRO GALINDO ROBERTO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
GRUPO ARVESA BROKERS DE SEGUROS SL | Apoderado Mancomunado | 25/03/2022 | |
ARAGONESA DE VEHICULOS SA | Consejero | 16/03/2017 |
VINCULACIONES DE NAVARRO GALINDO ROBERTO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE NAVARRO GALINDO ROBERTO
Empresa: ARAGONESA DE VEHICULOS SA
Consejero Delegado Mancomunado
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2817 , F 170, S 8, H Z 4067, I/A 43 (19/08/2022)
CVE: BORME-A-2022-162-50
Empresa: GRUPO ARVESA BROKERS DE SEGUROS SL
Consejero Delegado Mancomunado
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4585 , F 40, S 8, H Z 69972, I/A 3 (23/05/2022)
CVE: BORME-A-2022-101-50
Empresa: VEHICULOS DE ARAGON SL
Consejero Delegado Mancomunado
Consejero
- Bernad Arilla Mariano
- Cavero Miguel Jose Luis
- Gracia Larrosa Jesus
- Lorte Cadenas Carlos
- Navarro Galindo Roberto
- Sanagustin Pinedo Vicente
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4414 , F 201, S 8, H Z 30472, I/A 24 (23/05/2022)
CVE: BORME-A-2022-101-50
Empresa: INFIZASA SL
Consejero Delegado Mancomunado
Consejero
- Bernad Arilla Mariano
- Cavero Miguel Jose Luis
- Gracia Larrosa Jesus
- Lorte Cadenas Carlos
- Navarro Galindo Roberto
- Sanagustin Pinedo Vicente
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3881 , F 21, S 8, H Z 52566, I/A 8 (23/05/2022)
CVE: BORME-A-2022-101-50
Empresa: SONEY SA
Consejero Delegado Mancomunado
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4414 , F 216, S 8, H Z 3370, I/A 26 (23/05/2022)
CVE: BORME-A-2022-101-50
Empresa: GRUPO ARVESA BROKERS DE SEGUROS SL
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4585 , F 39, S 8, H Z 69972, I/A 2 (25/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-63-50
Empresa: GRUPO ARVESA BROKERS DE SEGUROS SL
Consejero Delegado Mancomunado
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4585 , F 37, S 8, H Z 69972, I/A 1 (25/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-63-50
Empresa: SONEY SA
Consejero Delegado Mancomunado
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3512 , F 99, S 8, H Z 3370, I/A 23 (16/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-58-50
Empresa: SONEY SA
Consejero Delegado Mancomunado
Consejero
- Bernad Arilla Mariano
- Cavero Miguel Jose Luis
- Gracia Larrosa Jesus
- Lorte Cadenas Carlos
- Navarro Galindo Roberto
- Sanagustin Pinedo Vicente
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3512 , F 99, S 8, H Z 3370, I/A 23 (16/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-58-50
Empresa: ARAGONESA DE VEHICULOS SA
Consejero Delegado Mancomunado
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2817 , F 169, S 8, H Z 4067, I/A 38 (16/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-58-50
VER MAS ACTOS
Información de NAVARRO GALINDO ROBERTO
Mostramos los datos de NAVARRO GALINDO ROBERTO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de NAVARRO GALINDO ROBERTO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos