NAVARRO FENECH DIEGO
Informe ejecutivo de NAVARRO FENECH DIEGO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE NAVARRO FENECH DIEGO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ALCAR-14 SL | Administrador Unico | 14/01/2015 | |
NAVARRO ASESORES SL | Administrador Unico | 23/01/2014 |
VINCULACIONES DE NAVARRO FENECH DIEGO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE NAVARRO FENECH DIEGO
Empresa: LINPETREN INVESTMENTS SL
Liquidador Unico
- Navarro Fenech Diego
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10253, L 7535, F 125, S 8, H V 175234, I/A 2 (25/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-20-46
Empresa: LINPETREN INVESTMENTS SL
Administrador Unico
- Navarro Fenech Diego
Liquidador Unico
- Navarro Fenech Diego
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10253, L 7535, F 125, S 8, H V 175234, I/A 2 (25/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-20-46
Empresa: LINPETREN INVESTMENTS SL
Administrador Unico
- Navarro Fenech Diego
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10253, L 7535, F 125, S 8, H V 175234, I/A 1 (15/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-57-46
Empresa: ALCAR-14 SL
Administrador Unico
- Navarro Fenech Diego
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9897, L 7179, F 142, S 8, H V 163072, I/A 1 (14/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-13-46
Empresa: NAVARRO ASESORES SL
Administrador Unico
- Navarro Fenech Diego
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4105, L 1417, F 102, S 8, H V 19143, I/A 6 (23/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-20-46
Información de NAVARRO FENECH DIEGO
Mostramos los datos de NAVARRO FENECH DIEGO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de NAVARRO FENECH DIEGO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos