NAVARRO DE VEGA CORAL
Informe ejecutivo de NAVARRO DE VEGA CORAL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
VINCULACIONES DE NAVARRO DE VEGA CORAL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE NAVARRO DE VEGA CORAL
Empresa: RICARDO CARO SLP
Apoderado
- Navarro De Vega Coral
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 548, L 115, F 143, S 8, H CS 3191, I/A 4 (26/09/2023)
CVE: BORME-A-2023-189-12
Empresa: ESTETICA CINCO SL
Administrador Unico
- Navarro De Vega Coral
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1517, L 1079, F 160, S 8, H CS 31364, I/A 3 (30/12/2013)
CVE: BORME-A-2014-8-12
Empresa: ESTETICA CINCO SL
Administrador Unico
- Navarro De Vega Coral
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1517, L 1079, F 159, S 8, H CS 31364, I/A 1 (11/08/2009)
CVE: BORME-A-2009-158-12
Información de NAVARRO DE VEGA CORAL
Mostramos los datos de NAVARRO DE VEGA CORAL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de NAVARRO DE VEGA CORAL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos