NAVARRO DE HAGO LUIS MIGUEL
Informe ejecutivo de NAVARRO DE HAGO LUIS MIGUEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE NAVARRO DE HAGO LUIS MIGUEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
VALDELASFUENTES 25 SLP | Apoderado | 06/07/2016 |
VINCULACIONES DE NAVARRO DE HAGO LUIS MIGUEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE NAVARRO DE HAGO LUIS MIGUEL
Empresa: HOSPITAL VETERINARIO AZCA SL
Administrador Solidario
- Muñoz Muñoz Maria Dolores
- Navarro De Hago Luis Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44485 , F 3, S 8, H M 783786, I/A 2 (03/08/2023)
CVE: BORME-A-2023-152-28
Empresa: HOSPITAL VETERINARIO AZCA SL
Administrador Solidario
- Muñoz Muñoz Maria Dolores
- Navarro De Hago Luis Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44485 , F 1, S 8, H M 783786, I/A 1 (22/12/2022)
CVE: BORME-A-2022-247-28
Administrador Unico
Soc.Prof.
- Muñoz Muñoz Maria Dolores
- Navarro De Hago Luis Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41497 , F 161, S 8, H M 735312, I/A 1 (25/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-43-28
Empresa: VALDELASFUENTES 25 SLP
Apoderado
- Navarro De Hago Luis Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25357 , F 214, S 8, H M 102746, I/A 5 (06/07/2016)
CVE: BORME-A-2016-134-28
Información de NAVARRO DE HAGO LUIS MIGUEL
Mostramos los datos de NAVARRO DE HAGO LUIS MIGUEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de NAVARRO DE HAGO LUIS MIGUEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos