NAVARRO COSTA MIGUEL ANGEL
Informe ejecutivo de NAVARRO COSTA MIGUEL ANGEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE NAVARRO COSTA MIGUEL ANGEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SOLOPADEL SL | Administrador Mancomunado | 16/03/2010 | 16/08/2013 |
ORTHOCOMPONENTS SL | Administrador Unico | 26/10/2010 | 20/04/2011 |
VINCULACIONES DE NAVARRO COSTA MIGUEL ANGEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE NAVARRO COSTA MIGUEL ANGEL
Empresa: SOLOPADEL SL
Administrador Mancomunado
- Navarro Costa Miguel Angel
- Quesada Macia Claudio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3438 , F 223, S 8, H A 120634, I/A 2 (16/08/2013)
CVE: BORME-A-2013-160-03
Empresa: ORTHOCOMPONENTS SL
Administrador Unico
- Navarro Costa Miguel Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3483 , F 152, S 8, H A 123029, I/A 2 (20/04/2011)
CVE: BORME-A-2011-86-03
Empresa: ORTHOCOMPONENTS SL
Administrador Unico
- Navarro Costa Miguel Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3483 , F 152, S 8, H A 123029, I/A 1 (26/10/2010)
CVE: BORME-A-2010-214-03
Empresa: SOLOPADEL SL
Administrador Mancomunado
- Navarro Costa Miguel Angel
- Quesada Macia Claudio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3438 , F 223, S 8, H A 120634, I/A 1 (16/03/2010)
CVE: BORME-A-2010-59-03
Información de NAVARRO COSTA MIGUEL ANGEL
Mostramos los datos de NAVARRO COSTA MIGUEL ANGEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de NAVARRO COSTA MIGUEL ANGEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos