NAVARRO CLARA JOAN MARIA
Informe ejecutivo de NAVARRO CLARA JOAN MARIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE NAVARRO CLARA JOAN MARIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SOCIETAT MUNICIPAL D'AIGUES DE MOIA SA | Consejero | 23/09/2015 | 30/01/2017 |
SOCIETAT MUNICIPAL D'AIGUES DE MOIA SA | Consejero | 02/09/2011 | 30/01/2017 |
SOCIETAT MUNICIPAL MOIAFUTUR SA | Consejero | 02/09/2011 | 05/03/2013 |
VINCULACIONES DE NAVARRO CLARA JOAN MARIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE NAVARRO CLARA JOAN MARIA
Consejero
- Navarro Clara Joan Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45081 , F 161, S 8, H B 341574, I/A 11 (30/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-25-08
Consejero
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39330 , F 83, S 8, H B 341574, I/A 9 (23/09/2015)
CVE: BORME-A-2015-189-08
Empresa: SOCIETAT MUNICIPAL MOIAFUTUR SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39579 , F 74, S 8, H B 350988, I/A 8 (05/03/2013)
CVE: BORME-A-2013-52-08
Consejero
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39330 , F 81, S 8, H B 341574, I/A 6 (02/09/2011)
CVE: BORME-A-2011-176-08
Empresa: SOCIETAT MUNICIPAL MOIAFUTUR SA
Consejero
- Clusella Vilaseca Albert
- Crespiera Sucarrats Ramon
- Guiteras Rubio Dionis
- Martinez Gongora Josep Antoni
- Navarro Clara Joan Maria
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39579 , F 73, S 8, H B 350988, I/A 7 (02/09/2011)
CVE: BORME-A-2011-176-08
Información de NAVARRO CLARA JOAN MARIA
Mostramos los datos de NAVARRO CLARA JOAN MARIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de NAVARRO CLARA JOAN MARIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos